GALLEGO ESCALANTE JOSE
Informe ejecutivo de GALLEGO ESCALANTE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALLEGO ESCALANTE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
N 340 SA | Consejero | 04/05/2016 | 18/01/2022 |
N 340 SA | Consejero | 29/03/2016 |
VINCULACIONES DE GALLEGO ESCALANTE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO ESCALANTE JOSE
Empresa: N 340 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Escalante Palacios Rosario
- Gallego Escalante Alejandro
- Gallego Escalante Carolina
- Gallego Escalante Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552, L 465, F 8, S 8, H MA 17169, I/A 8 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-29
Empresa: N 340 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Escalante Palacios Rosario
- Gallego Escalante Alejandro
- Gallego Escalante Carolina
- Gallego Escalante Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552, L 462, F 8, S 8, H MA 17169, I/A 7 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-29
Empresa: N 340 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Escalante Palacios Rosario
- Gallego Escalante Carolina
- Gallego Escalante Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552, L 462, F 7, S 8, H MA 17169, I/A 6 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-29
Información de GALLEGO ESCALANTE JOSE
Mostramos los datos de GALLEGO ESCALANTE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO ESCALANTE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos