ESCALANTE PALACIOS ROSARIO
Informe ejecutivo de ESCALANTE PALACIOS ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCALANTE PALACIOS ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
N 340 SA | Consejero | 04/05/2016 | 18/01/2022 |
N 340 SA | Consejero Delegado Solidario | 29/03/2016 | |
N 340 SA | Presidente | 29/03/2016 | |
N 340 SA | Consejero | 29/03/2016 |
VINCULACIONES DE ESCALANTE PALACIOS ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCALANTE PALACIOS ROSARIO
Empresa: N 340 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Escalante Palacios Rosario
- Gallego Escalante Alejandro
- Gallego Escalante Carolina
- Gallego Escalante Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552, L 465, F 8, S 8, H MA 17169, I/A 8 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-29
Empresa: N 340 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Escalante Palacios Rosario
- Gallego Escalante Alejandro
- Gallego Escalante Carolina
- Gallego Escalante Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552, L 462, F 8, S 8, H MA 17169, I/A 7 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-29
Empresa: N 340 SA
Consejero Delegado Solidario
- Escalante Palacios Rosario
- Gallego Escalante Carolina
Consejero
- Escalante Palacios Rosario
- Gallego Escalante Carolina
- Gallego Escalante Jose
Presidente
- Escalante Palacios Rosario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552, L 462, F 7, S 8, H MA 17169, I/A 6 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-29
Información de ESCALANTE PALACIOS ROSARIO
Mostramos los datos de ESCALANTE PALACIOS ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCALANTE PALACIOS ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos