GALARDI ECHEVERRIA JAVIER
Informe ejecutivo de GALARDI ECHEVERRIA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALARDI ECHEVERRIA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEDENA SL | Apoderado | 27/07/2015 | |
MASSADA THE NATURAL THERAPY SA | Consejero | 08/05/2013 |
VINCULACIONES DE GALARDI ECHEVERRIA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALARDI ECHEVERRIA JAVIER
Empresa: MASSADA THE NATURAL THERAPY SA
Consejero
- Costalago Santesteban Raul
- Galardi Echeverria Javier
- Troyas Bermejo Francisco Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 11599, I/A 32 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-31
Empresa: BEAL TRADING SA
Consejero
- Costalago Santesteban Raul
- Galardi Echeverria Javier
- INTRO ARGA SL
- Troyas Bermejo Francisco Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 81, S 8, H NA 11599, I/A 30 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-31
Empresa: SEDENA SL
Apoderado
- Galardi Echeverria Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1647 , F 165, S 8, H NA 2300, I/A 33 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-31
Empresa: BEAL TRADING SA
Consejero
- Galardi Echeverria Javier
- Lecuona Larrea Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 80, S 8, H NA 11599, I/A 28 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-31
Empresa: BEAL TRADING SA
Consejero
- Galardi Echeverria Javier
- Lecuona Larrea Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 80, S 8, H NA 11599, I/A 28 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-31
Empresa: SECOSOL SOLUCIONES Y DOMOTICA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Galardi Echeverria Javier
- Lozano Manterola Santiago
- Troyas Bermejo Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28523 , F 12, S 8, H M 336438, I/A 27 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-28
Empresa: BEAL TRADING SA
Consejero
- Galardi Echeverria Javier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 78, S 8, H NA 11599, I/A 23 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-31
Empresa: SECOSOL SOLUCIONES Y DOMOTICA SL
Consejero Delegado
Consejero
Representante
- Galardi Echeverria Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27516 , F 151, S 8, H M 336438, I/A 24 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Información de GALARDI ECHEVERRIA JAVIER
Mostramos los datos de GALARDI ECHEVERRIA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALARDI ECHEVERRIA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos