SOLANA MADARIAGA LUIS
Informe ejecutivo de SOLANA MADARIAGA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SOLANA MADARIAGA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDIA PALE ALE PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 10/12/2020 | |
ERIDANO FACTORY SL | Apoderado | 12/06/2017 | |
ERIDANO FACTORY SL | Apoderado | 07/09/2016 | |
INVERSIONES GRAMINSA SA | Administrador Unico | 01/02/2012 |
VINCULACIONES DE SOLANA MADARIAGA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLANA MADARIAGA LUIS
Empresa: TELEFONICA OPEN INNOVATION SL
Consejero
- Solana Madariaga Luis
Presidente
- Solana Madariaga Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36545 , F 188, S 8, H M 520642, I/A 54 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Empresa: GRUPO EZENTIS SA
Consejero Delegado
Consejero Ejecutivo
Consejero
M.Com.Ej
Pte.C.Ej
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7051 , F 14, S 8, H SE 84277, I/A 145 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-41
Empresa: INDIA PALE ALE PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Solana Madariaga Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41142 , F 210, S 8, H M 729436, I/A 1 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: TELEFONICA INNOVATION VENTURES SL
Consejero
- Colchero Paetz Diego
- Gawendo Gawendo Guenia
- Solana Madariaga Luis
Presidente
- Solana Madariaga Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 87, S 8, H M 536762, I/A 31 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Empresa: INVERSIONES GRAMINSA SA
Administrador Unico
- Solana Madariaga Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2945 , F 215, S 8, H M 30519, I/A 19 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Empresa: ERIDANO FACTORY SL
Apoderado
- Solana Madariaga Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35040 , F 96, S 8, H M 630189, I/A 7 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-28
Empresa: ERIDANO FACTORY SL
Administrador Solidario
- Solana Madariaga Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35040 , F 96, S 8, H M 630189, I/A 6 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-28
Empresa: WAYRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SL
Apoderado Mancomunado
- Aleix Arguelles Javier Alfredo
- Alvarez Gomez Eduardo Jose
- Ariza Garrote Francisco Javier
- Boil Rodriguez Xabier
- Camps Sanchez Daniel
- Feito Alonso Maria De Las Nieves
- Hernandez Rabbat Jose Miguel
- Hernando Diaz Ambrona Gonzalo
- Martin Cisneros Maria Josefa
- Mielgo Miguel Alfonso
- Monge Sotodosos Maria
- Pastor Polo Santiago
- Perez Canton Jesus
- Prieto Marin Yolanda
- Renedo Jimenez Rebeca
- Weber Marijke Taylor
Consejero
- Colchero Paetz Diego
- Segurado Escudero Ana
- Solana Madariaga Luis
Presidente
- Solana Madariaga Luis
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28914 , F 223, S 8, H M 520642, I/A 34 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-28
Empresa: GRUPO EZENTIS SA
Consejero
- Solana Madariaga Luis
Presidente
- Solana Madariaga Luis
Pte.C.Ej
- Solana Madariaga Luis
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156 , F 224, S 8, H SE 84277, I/A 105 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-41
Empresa: ERIDANO FACTORY SL
Administrador Solidario
- Perez Pita Leonor
- Solana Madariaga Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35040 , F 93, S 8, H M 630189, I/A 3 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
VER MAS ACTOS
Información de SOLANA MADARIAGA LUIS
Mostramos los datos de SOLANA MADARIAGA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLANA MADARIAGA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos