FUSTER MATOSAS JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de FUSTER MATOSAS JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 25
Empresas activas: 23
Cargos inactivos: 56
Empresas inactivas: 53
CARGOS DE FUSTER MATOSAS JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J.A. FUSTER ESTUDIO LEGAL Y ECONOMICO SLP | Administrador Unico | 07/06/2023 | |
J.A. FUSTER ESTUDIO LEGAL Y ECONOMICO SLP | Soc.Prof. | 07/06/2023 | |
TALLERES TININ SL | Representante | 25/01/2023 | |
FAMIPRA SL | Administrador Concursal | 03/12/2021 | |
BAÑON CIFUENTES ANTONIO | Administrador Concursal | 26/03/2021 | |
CONSTRUCTORA BALEAR IBIZA SL | Liquidador Judicial | 13/11/2015 | |
PROMOCIO I LLOGUER COSTA VIVES SL | Auditor | 15/06/2015 | |
CONGELADOS EUROBARNA SL | Auditor | 16/02/2015 | |
CONSTRUCCIONES PALLA HERMANOS SA | Representante | 21/04/2014 | |
ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS 2000 SL | Administrador Concursal | 23/07/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FUSTER MATOSAS JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUSTER MATOSAS JUAN ANTONIO
Empresa: CYSUR OBRAS Y MEDIO AMBIENTE SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CYSUR OBRAS Y MEDIO AMBIENTE SA
Nif:A84722891
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Fuster Matosas Juan Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:VILATA MENADAS, SALVADOR
Fecha de Resolución:30/01/2015
Número Procedimiento Concursal:001319/2014
Datos Registrales:
Tomo:
0
Libro:
0
Folio:
0
Hoja:
8-85553
Inscripción:
14
Fecha Inscripción14/08/2024
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 85553, I/A 14 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-41
Empresa: URBANA VIES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:URBANA VIES SL
Nif:B96643523
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Fuster Matosas Juan Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:15/04/2013
Número Procedimiento Concursal:376/2013
Datos Registrales:
Tomo:
5784
Libro:
3091
Folio:
155
Hoja:
8-54210
Inscripción:
9
Fecha Inscripción08/02/2024
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5784, L 3091, F 155, S 8, H V 54210, I/A 9 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-46
Empresa: VERCHER AZNAR SL
Liquidador Suplente
- Fuster Matosas Juan Antonio
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5422, L 2729, F 220, S 8, H V 46343, I/A 5 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-46
Empresa: VERCHER AZNAR SL
Liquidador Suplente
- Fuster Matosas Juan Antonio
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5422, L 2729, F 220, S 8, H V 46343, I/A 4 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-46
Empresa: ALKADIR PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALKADIR PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Nif:B82536210
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Fuster Matosas Juan Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL MADRID
Número:5
Juez / Ponente:D. JAVIER GARCIA MARRERO
Fecha de Resolución:23/11/2011
Número Procedimiento Concursal:537/2011
Datos Registrales:
Tomo:
28969
Libro:
0
Folio:
201
Hoja:
8-250955
Inscripción:
18
Fecha Inscripción25/07/2023
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28969 , F 201, S 8, H M 250955, I/A 18 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-28
Administrador Unico
- Fuster Matosas Juan Antonio
Soc.Prof.
- Delgado Izquierdo Beatriz
- Fuster Matosas Juan Antonio
- J.A. FUSTER Y ASOCIADOS SL PROFESIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11391, L 8669, F 146, S 8, H V 211599, I/A 1 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-46
Empresa: FRUTAS DRACMA SA
Auditor Suplente
Auditor
- Fuster Matosas Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1877, L 1437, F 49, S 8, H CS 45631, I/A 3 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-12
Empresa: DESARROLLOS SAN LORENZO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DESARROLLOS SAN LORENZO SL
Nif:B97742951
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Fuster Matosas Juan Antonio
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:DON SALVADOR VILATRA MENADAS
Fecha de Resolución:10/09/2015
Número Procedimiento Concursal:266/2015
Datos Registrales:
Tomo:
8435
Libro:
5725
Folio:
222
Hoja:
8-113346
Inscripción:
6
Fecha Inscripción22/03/2023
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8435, L 5725, F 222, S 8, H V 113346, I/A 6 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CATALANA D'INFRAESTRUCTURES PUBLIQUES SL
Nif:B97462618
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Fuster Matosas Juan Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:30/01/2015
Número Procedimiento Concursal:1377/2014
Datos Registrales:
Tomo:
9873
Libro:
7155
Folio:
13
Hoja:
8-96951
Inscripción:
20
Fecha Inscripción21/03/2023
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 13, S 8, H V 96951, I/A 20 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-46
Empresa: URBACIONA SL
Fase del concurso
Juzgado:MERCANTIL DE VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:22/09/2015
Número Procedimiento Concursal:266/2015
Datos Registrales:
Tomo:
8471
Libro:
5761
Folio:
52
Hoja:
8-114568
Inscripción:
3
Fecha Inscripción21/03/2023
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8471, L 5761, F 52, S 8, H V 114568, I/A 3 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-46
VER MAS ACTOS
Información de FUSTER MATOSAS JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de FUSTER MATOSAS JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUSTER MATOSAS JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos