FULGENCIO MARTINEZ JORQUERA
Informe ejecutivo de FULGENCIO MARTINEZ JORQUERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FULGENCIO MARTINEZ JORQUERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CELMAR 2023 SL | Administrador Solidario | 04/05/2023 | |
NICASIO CELDRAN ATIENZAR SA | Administrador Solidario | 19/05/2022 | |
INMOBILIARIA CELDRAN HERREROS SL | Administrador Unico | 08/09/2021 | |
INMOBILIARIA CELDRAN HERREROS SL | Socio Unico | 08/09/2021 | |
CAMPING LA AZOHIA PLAYA SL | Administrador Solidario | 10/02/2020 | |
RESIDENCIAL LA CALETA SL | Administrador Mancomunado | 25/09/2017 | |
INVERALDA IBERICA SL | Apoderado | 02/02/2017 | |
SUPERMERCADOS DISTRIFAM SL | Administrador Solidario | 28/03/2012 | |
NICASIO CELDRAN ATIENZAR SA | Apoderado Solidario | 02/09/2010 |
VINCULACIONES DE FULGENCIO MARTINEZ JORQUERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FULGENCIO MARTINEZ JORQUERA
Empresa: CASH COSTTO SL
Administrador Mancomunado
- Alfredo Celdran Herreros
- Bernardo Mateos Sanchez
- Fulgencio Martinez Jorquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 197, S 8, H MU 91384, I/A 9 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-30
Empresa: CELMAR 2023 SL
Administrador Solidario
- Alfredo Celdran Herreros
- Fulgencio Martinez Jorquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3630 , F 164, S 8, H MU110206, I/A 1 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-30
Empresa: NICASIO CELDRAN ATIENZAR SA
Administrador Solidario
- Alfredo Celdran Herreros
- Fulgencio Martinez Jorquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368 , F 146, S 8, H MU 7003, I/A 14 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-30
Empresa: NICASIO CELDRAN ATIENZAR SA
Administrador Solidario
- Alfredo Celdran Herreros
- Fulgencio Martinez Jorquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368 , F 146, S 8, H MU 7003, I/A 14 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-30
Empresa: INMOBILIARIA CELDRAN HERREROS SL
Administrador Unico
- Fulgencio Martinez Jorquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1800 , F 141, S 8, H MU 36582, I/A 4 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-30
Empresa: INMOBILIARIA CELDRAN HERREROS SL
Administrador Mancomunado
- Fulgencio Martinez Jorquera
- Simon Garcia Jodar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1800 , F 141, S 8, H MU 36582, I/A 4 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-30
Empresa: INMOBILIARIA CELDRAN HERREROS SL
Socio Único
- Fulgencio Martinez Jorquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1800 , F 141, S 8, H MU 36582, I/A 4 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-30
Empresa: CASH COSTTO SL
Administrador Mancomunado
- Alfredo Celdran Herreros
- Bernardo Mateos Sanchez
- Fulgencio Martinez Jorquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 197, S 8, H MU 91384, I/A 7 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-30
Empresa: CASH COSTTO SL
Administrador Mancomunado
- Alfredo Celdran Herreros
- Antonio Zamora Ureña
- Fulgencio Martinez Jorquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 197, S 8, H MU 91384, I/A 7 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-30
Empresa: CAMPING LA AZOHIA PLAYA SL
Administrador Solidario
- Alfredo Celdran Herreros
- David Barrero Herreros
- Fulgencio Martinez Jorquera
- Vanesa Sanchez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3434 , F 96, S 8, H MU100794, I/A 1 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-30
VER MAS ACTOS
Información de FULGENCIO MARTINEZ JORQUERA
Mostramos los datos de FULGENCIO MARTINEZ JORQUERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FULGENCIO MARTINEZ JORQUERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos