ANTONIO ZAMORA UREÑA
Informe ejecutivo de ANTONIO ZAMORA UREÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANTONIO ZAMORA UREÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASH COSTTO SL | Administrador Mancomunado | 16/12/2019 | 04/08/2020 |
COMMERCE-EXPLORER GROUP SL | Administrador Unico | 18/03/2020 | 18/06/2020 |
CASH COSTTO SL | Administrador Mancomunado | 03/11/2017 | 16/12/2019 |
CASH COSTTO SL | Administrador Solidario | 04/05/2017 | 03/11/2017 |
CASH COSTTO SL | Administrador Mancomunado | 29/01/2016 | 04/05/2017 |
VINCULACIONES DE ANTONIO ZAMORA UREÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO ZAMORA UREÑA
Empresa: CASH COSTTO SL
Administrador Mancomunado
- Alfredo Celdran Herreros
- Antonio Zamora Ureña
- Fulgencio Martinez Jorquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 197, S 8, H MU 91384, I/A 7 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-30
Empresa: COMMERCE-EXPLORER GROUP SL
Administrador Unico
- Antonio Zamora Ureña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 124, S 8, H MU101422, I/A 4 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-30
Empresa: COMMERCE-EXPLORER GROUP SL
Administrador Unico
- Antonio Zamora Ureña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 121, S 8, H MU101422, I/A 2 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-30
Empresa: CASH COSTTO SL
Administrador Mancomunado
- Alfredo Celdran Herreros
- Antonio Zamora Ureña
- Fulgencio Martinez Jorquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 196, S 8, H MU 91384, I/A 6 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-30
Empresa: CASH COSTTO SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Zamora Ureña
- SUPERMERCADOS DISTRIFAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 196, S 8, H MU 91384, I/A 6 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-30
Empresa: CASH COSTTO SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Zamora Ureña
- SUPERMERCADOS DISTRIFAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 196, S 8, H MU 91384, I/A 4 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-30
Empresa: CASH COSTTO SL
Administrador Solidario
- Antonio Zamora Ureña
- Fulgencio Martinez Celdran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 196, S 8, H MU 91384, I/A 4 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-30
Empresa: CASH COSTTO SL
Administrador Solidario
- Antonio Zamora Ureña
- Fulgencio Martinez Celdran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 195, S 8, H MU 91384, I/A 2 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-30
Empresa: CASH COSTTO SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Zamora Ureña
- Fulgencio Martinez Celdran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 195, S 8, H MU 91384, I/A 2 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-30
Empresa: CASH COSTTO SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Zamora Ureña
- Fulgencio Martinez Celdran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 194, S 8, H MU 91384, I/A 1 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-30
Información de ANTONIO ZAMORA UREÑA
Mostramos los datos de ANTONIO ZAMORA UREÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO ZAMORA UREÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos