FUENTES SODUPE JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de FUENTES SODUPE JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FUENTES SODUPE JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFL CONCURSOS Y ARBITRAJES SLP | Soc.Prof. | 26/04/2013 | |
AFL CONCURSOS Y ARBITRAJES SLP | Administrador Unico | 26/04/2013 |
VINCULACIONES DE FUENTES SODUPE JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTES SODUPE JUAN IGNACIO
Empresa: EZEGUI SA
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:2
Juez / Ponente:ANER URIARTE CODON
Fecha de Resolución:28/09/2009
Número Procedimiento Concursal:684/09
Datos Registrales:
Tomo:
876
Libro:
0
Folio:
8
Hoja:
8-6009
Inscripción:
0
Fecha Inscripción26/05/2015
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 876 , F 8, S 8, H BI 6009,A , I/ 12 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-48
Empresa: AFL CONCURSOS Y ARBITRAJES SLP
Administrador Unico
- Fuentes Sodupe Juan Ignacio
Soc.Prof.
- Apodaca Sopeña Ramon
- Fuentes Sodupe Juan Ignacio
- Lanza Molet Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5364 , F 159, S 8, H BI 62115, I/A 1 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS LAGUN BERRIAK SL
Nif:B95484754
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Fuentes Sodupe Juan Ignacio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI
Fecha de Resolución:26/05/2009
Número Procedimiento Concursal:114/09
Datos Registrales:
Tomo:
4856
Libro:
0
Folio:
38
Hoja:
8-49848
Inscripción:
6
Fecha Inscripción22/07/2011
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4856 , F 38, S 8, H BI 49848, I/A 6 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-48
Empresa: EZEGUI SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EZEGUI SA
Nif:A48710370
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Fuentes Sodupe Juan Ignacio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:2
Juez / Ponente:ANER URIARTE CODON
Fecha de Resolución:28/09/2009
Número Procedimiento Concursal:684/09
Datos Registrales:
Tomo:
876
Libro:
0
Folio:
8
Hoja:
8-6009
Inscripción:
0
Fecha Inscripción23/11/2009
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 876 , F 8, S 8, H BI 6009,A , I/ 10 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS LAGUN BERRIAK SL
Nif:B95484754
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Fuentes Sodupe Juan Ignacio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI
Fecha de Resolución:26/05/2009
Número Procedimiento Concursal:114/09
Datos Registrales:
Tomo:
4856
Libro:
0
Folio:
38
Hoja:
8-49848
Inscripción:
4
Fecha Inscripción04/08/2009
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4856 , F 38, S 8, H BI 49848, I/A 4 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-48
Información de FUENTES SODUPE JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de FUENTES SODUPE JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTES SODUPE JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos