FUENTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de FUENTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUENTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO DE NEUROCIENCIA Y ALTO RENDIMIENTO SL | Administrador Solidario | 10/08/2021 | |
ANDRIDA SL | Administrador Unico | 28/05/2020 | |
MEDRA MAIS SL | Administrador Solidario | 04/10/2016 | |
GESTORA EUROPEA RIAS BAIXAS INTERNACIONAL SL | Administrador Concursal | 25/04/2014 | |
EMPRENDE FUTURO E.I.L. SL | Administrador Unico | 24/08/2011 |
VINCULACIONES DE FUENTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Administrador Solidario
- Fuentes Fernandez Maria Del Carmen
- Garcia Guinarte Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4161, L 4161, F 91, S 8, H PO 61049, I/A 2 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-36
Administrador Unico
- Fuentes Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4161, L 4161, F 91, S 8, H PO 61049, I/A 2 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-36
Empresa: ANDRIDA SL
Administrador Unico
- Fuentes Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4321, L 4321, F 205, S 8, H PO 66772, I/A 1 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-36
Administrador Unico
- Fuentes Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4161, L 4161, F 90, S 8, H PO 61049, I/A 1 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-36
Empresa: MEDRA MAIS SL
Administrador Solidario
- Fuentes Fernandez Maria Del Carmen
- Gonzalez Lopez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4153, L 4153, F 20, S 8, H PO 60872, I/A 1 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-36
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTORA EUROPEA RIAS BAIXAS INTERNACIONAL SL
Nif:B36576999
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:1
Juez / Ponente:ROBERTO DE LA CRUZ ALVAREZ
Fecha de Resolución:18/03/2014
Número Procedimiento Concursal:75/2014
Datos Registrales:
Tomo:
3442
Libro:
3442
Folio:
210
Hoja:
8-45536
Inscripción:
A
Fecha Inscripción25/04/2014
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3442, L 3442, F 210, S 8, H PO 45536, I/A A (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-36
Empresa: EMPRENDE FUTURO SL
Administrador Unico
- Fuentes Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3731, L 3731, F 20, S 8, H PO 51762, I/A 1 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-36
Información de FUENTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de FUENTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos