FUENTE OLIVEROS JUAN RAMON
Informe ejecutivo de FUENTE OLIVEROS JUAN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FUENTE OLIVEROS JUAN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REISENDE TRAVEL SL | Administrador Concursal | 07/07/2014 | |
IPANEMA ENERGIAS SL | Administrador Solidario | 17/10/2012 | |
SOPSA SA | Administrador Concursal | 28/09/2012 |
VINCULACIONES DE FUENTE OLIVEROS JUAN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTE OLIVEROS JUAN RAMON
Empresa: TALLERES ANTONIO RUIZ BALDAJOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TALLERES ANTONIO RUIZ BALDAJOS SL
Nif:B34151969
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Fuente Oliveros Juan Ramon
Juzgado:JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 DE PALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:BERNARDO JOSE ALMENDRAL PARRA
Fecha de Resolución:24/02/2011
Número Procedimiento Concursal:131/2011
Datos Registrales:
Tomo:
274
Libro:
0
Folio:
185
Hoja:
8-1871
Inscripción:
13
Fecha Inscripción20/04/2018
Registro:Registro Mercantil de Palencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274 , F 185, S 8, H P 1871, I/A 13 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-34
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DISTRIBUCIONES HERMANOS SANTOS CHIES SL
Nif:B34106716
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Fuente Oliveros Juan Ramon
Juzgado:JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE PALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA CARMEN SANZ GUISADO
Fecha de Resolución:13/07/2011
Número Procedimiento Concursal:261/2011
Datos Registrales:
Tomo:
266
Libro:
0
Folio:
179
Hoja:
8-5
Inscripción:
9
Fecha Inscripción29/10/2014
Registro:Registro Mercantil de Palencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 179, S 8, H P 5, I/A 9 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-34
Empresa: REISENDE TRAVEL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:REISENDE TRAVEL SL
Nif:B39758644
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Fuente Oliveros Juan Ramon
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE PALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:JESUS MANUEL GONZALEZ VILLAR
Fecha de Resolución:13/06/2014
Número Procedimiento Concursal:266/2014
Datos Registrales:
Tomo:
458
Libro:
0
Folio:
90
Hoja:
8-6873
Inscripción:
A
Fecha Inscripción07/07/2014
Registro:Registro Mercantil de Palencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 90, S 8, H P 6873, I/A A (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-34
Empresa: IPANEMA ENERGIAS SL
Administrador Solidario
- Fuente Oliveros Juan Ramon
- Puertas Ibañez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 146, S 8, H P 5015, I/A 4 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-34
Empresa: SOPSA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SOPSA SA
Nif:A47045323
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Fuente Oliveros Juan Ramon
Juzgado:JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE PALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:JESUS MANUEL GONZALEZ VILLAR
Fecha de Resolución:07/06/2012
Número Procedimiento Concursal:196/2012
Datos Registrales:
Tomo:
360
Libro:
0
Folio:
141
Hoja:
8-3120
Inscripción:
21
Fecha Inscripción28/09/2012
Registro:Registro Mercantil de Palencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 141, S 8, H P 3120, I/A 21 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-34
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DISTRIBUCIONES HERMANOS SANTOS CHIES SL
Nif:B34106716
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Fuente Oliveros Juan Ramon
Juzgado:JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE PALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA CARMEN SANZ GUISADO
Fecha de Resolución:13/07/2011
Número Procedimiento Concursal:261/2011
Datos Registrales:
Tomo:
266
Libro:
0
Folio:
178
Hoja:
8-5
Inscripción:
A
Fecha Inscripción09/08/2011
Registro:Registro Mercantil de Palencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 178, S 8, H P 5, I/A A (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-34
Empresa: TALLERES ANTONIO RUIZ BALDAJOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TALLERES ANTONIO RUIZ BALDAJOS SL
Nif:B34151969
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Fuente Oliveros Juan Ramon
Juzgado:JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 DE PALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:BERNARDO JOSE ALMENDRAL PARRA
Fecha de Resolución:24/02/2011
Número Procedimiento Concursal:131/2011
Datos Registrales:
Tomo:
274
Libro:
0
Folio:
43
Hoja:
8-1871
Inscripción:
11
Fecha Inscripción13/04/2011
Registro:Registro Mercantil de Palencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274 , F 43, S 8, H P 1871, I/A 11 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-34
Información de FUENTE OLIVEROS JUAN RAMON
Mostramos los datos de FUENTE OLIVEROS JUAN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTE OLIVEROS JUAN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos