FRUHBECH OLMEDO GUILLERMO
Informe ejecutivo de FRUHBECH OLMEDO GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE FRUHBECH OLMEDO GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WIELAND ESPAÑA SA | Secretario | 24/07/2012 |
VINCULACIONES DE FRUHBECH OLMEDO GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRUHBECH OLMEDO GUILLERMO
Empresa: HELLMANN CONTRACT LOGISTICS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25165 , F 197, S 8, H M 453228, I/A 4 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-28
Empresa: HELLMANN CONTRACT LOGISTICS SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Fruhbech Olmedo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25165 , F 195, S 8, H M 453228, I/A 3 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-28
Empresa: ENFEMENINO AUFEMININ SA
Secretario
- Fruhbech Olmedo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29373 , F 36, S 8, H M 262913, I/A 16 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
Empresa: ENFEMENINO AUFEMININ SA
Secretario
- Fruhbech Olmedo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29373 , F 36, S 8, H M 262913, I/A 16 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Empresa: HELLMANN CONTRACT LOGISTICS SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Fruhbech Olmedo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25165 , F 195, S 8, H M 453228, I/A 2 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-28
Empresa: TROX HOLDING SL
Apoderado
- Coarasa Laborda Maria Del Mar
- Fruhbech Olmedo Guillermo
- Mosbacher Thomas
- Terstegen Rudiger
- Velasco De Dios Sofia
- Visiers Guelbenzu Ignacio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 140, S 8, H M 386755, I/A 24 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-28
Empresa: WAFRA INVERSIONES SL
Presidente
Representante
- Fruhbech Olmedo Guillermo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21710 , F 166, S 8, H M 386635, I/A 7 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-28
Empresa: PINEVILLE SL
Representante
- Fruhbech Olmedo Guillermo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24655 , F 78, S 8, H M 443783, I/A 17 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
Empresa: WIELAND ESPAÑA SA
Presidente
Secretario
- Fruhbech Olmedo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26522 , F 32, S 8, H B 105146, I/A 23 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
Empresa: TROX HOLDING SL
Consejero
- Fruhbech Olmedo Guillermo
- Mosbacher Thomas
- Terstegen Rudiger
- Visiers Guelbenzu Ignacio Luis
Presidente
- Fruhbech Olmedo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 138, S 8, H M 386755, I/A 20 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-28
VER MAS ACTOS
Información de FRUHBECH OLMEDO GUILLERMO
Mostramos los datos de FRUHBECH OLMEDO GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRUHBECH OLMEDO GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos