FRANCO JUAN CAYETANO
Informe ejecutivo de FRANCO JUAN CAYETANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCO JUAN CAYETANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPING BOSQUE DE GORDON SL | Administrador Solidario | 02/06/2023 | |
EXCAVACIONES FRANCO SA | Consejero Delegado Solidario | 05/12/2019 | |
EXCAVACIONES FRANCO SA | Secretario | 04/12/2014 | |
BELYCAR RECICLADOS Y OBRA 2010 SL | Administrador Solidario | 18/11/2010 | |
EXCAVACIONES FRANCO SA | Consejero | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE FRANCO JUAN CAYETANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCO JUAN CAYETANO
Empresa: CAMPING BOSQUE DE GORDON SL
Administrador Solidario
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804 , F 82, S 8, H LE 8216, I/A 8 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-24
Empresa: EXCAVACIONES FRANCO SA
Consejero
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
- Franco Juan Eloina
- Franco Juan Rosalia
Presidente
Secretario
- Franco Juan Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 139, S 8, H LE 1399, I/A 12 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-24
Empresa: EXCAVACIONES FRANCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 139, S 8, H LE 1399, I/A 12 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-24
Empresa: EXCAVACIONES FRANCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 139, S 8, H LE 1399, I/A 12 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-24
Empresa: EXCAVACIONES FRANCO SA
Consejero
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
- Franco Juan Eloina
- Franco Juan Rosalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 138, S 8, H LE 1399, I/A 10 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-24
Empresa: EXCAVACIONES FRANCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Presidente
Secretario
- Franco Juan Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 138, S 8, H LE 1399, I/A 10 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-24
Empresa: EXCAVACIONES FRANCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Presidente
Secretario
- Franco Juan Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 138, S 8, H LE 1399, I/A 10 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-24
Empresa: BELYCAR RECICLADOS Y OBRA 2010 SL
Administrador Solidario
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 74, S 8, H LE 20639, I/A 1 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-24
Empresa: EXCAVACIONES FRANCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Consejero
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
- Franco Juan Eloina
- Franco Juan Rosalia
Presidente
Secretario
- Franco Juan Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 138, S 8, H LE 1399, I/A 9 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-24
Empresa: LANCROM CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Caminero Perez Benedicto
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1075 , F 16, S 8, H LE 16823, I/A 5 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-24
Información de FRANCO JUAN CAYETANO
Mostramos los datos de FRANCO JUAN CAYETANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCO JUAN CAYETANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos