FRANCO JUAN ANGEL
Informe ejecutivo de FRANCO JUAN ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCO JUAN ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPING BOSQUE DE GORDON SL | Administrador Solidario | 02/06/2023 | |
EXCAVACIONES FRANCO SA | Consejero Delegado Solidario | 05/12/2019 | |
EXCAVACIONES FRANCO SA | Presidente | 04/12/2014 | |
BELYCAR RECICLADOS Y OBRA 2010 SL | Administrador Solidario | 18/11/2010 | |
EXCAVACIONES FRANCO SA | Consejero | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE FRANCO JUAN ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCO JUAN ANGEL
Empresa: CAMPING BOSQUE DE GORDON SL
Administrador Solidario
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804 , F 82, S 8, H LE 8216, I/A 8 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-24
Empresa: EXCAVACIONES FRANCO SA
Consejero
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
- Franco Juan Eloina
- Franco Juan Rosalia
Presidente
- Franco Juan Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 139, S 8, H LE 1399, I/A 12 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-24
Empresa: EXCAVACIONES FRANCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 139, S 8, H LE 1399, I/A 12 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-24
Empresa: EXCAVACIONES FRANCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 139, S 8, H LE 1399, I/A 12 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-24
Empresa: EXCAVACIONES FRANCO SA
Consejero
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
- Franco Juan Eloina
- Franco Juan Rosalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 138, S 8, H LE 1399, I/A 10 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-24
Empresa: EXCAVACIONES FRANCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Presidente
- Franco Juan Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 138, S 8, H LE 1399, I/A 10 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-24
Empresa: EXCAVACIONES FRANCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Presidente
- Franco Juan Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 138, S 8, H LE 1399, I/A 10 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-24
Empresa: BELYCAR RECICLADOS Y OBRA 2010 SL
Administrador Solidario
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 74, S 8, H LE 20639, I/A 1 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-24
Empresa: EXCAVACIONES FRANCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Consejero
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
- Franco Juan Eloina
- Franco Juan Rosalia
Presidente
- Franco Juan Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 138, S 8, H LE 1399, I/A 9 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-24
Empresa: LANCROM CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Caminero Perez Benedicto
- Franco Juan Angel
- Franco Juan Cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1075 , F 16, S 8, H LE 16823, I/A 5 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-24
Información de FRANCO JUAN ANGEL
Mostramos los datos de FRANCO JUAN ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCO JUAN ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos