FRANCISCO JOSE GUARDIOLA GONZALEZ
Informe ejecutivo de FRANCISCO JOSE GUARDIOLA GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO JOSE GUARDIOLA GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELLMED SUMINISTROS MEDICO ESTETICOS SL | Socio Unico | 07/04/2020 | |
VITROTECH BIOTECNOLOGIA VEGETAL SL | Administrador Concursal | 04/08/2009 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO JOSE GUARDIOLA GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JOSE GUARDIOLA GONZALEZ
Administrador Unico
- Francisco Jose Guardiola Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 186, S 8, H MU101501, I/A 2 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-30
Administrador Unico
- Francisco Jose Guardiola Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 186, S 8, H MU101501, I/A 1 (07/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-30
Socio Único
- Francisco Jose Guardiola Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 186, S 8, H MU101501, I/A 1 (07/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-30
Empresa: VITROTECH BIOTECNOLOGIA VEGETAL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VITROTECH BIOTECNOLOGIA VEGETAL SL
Nif:B30386015
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:08/07/2009
Número Procedimiento Concursal:284/2009
Datos Registrales:
Tomo:
1141
Libro:
0
Folio:
132
Hoja:
8-12578
Inscripción:
A
Fecha Inscripción04/08/2009
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1141 , F 132, S 8, H MU 12578, I/A A (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-30
Información de FRANCISCO JOSE GUARDIOLA GONZALEZ
Mostramos los datos de FRANCISCO JOSE GUARDIOLA GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JOSE GUARDIOLA GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos