FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ
Informe ejecutivo de FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OTOMAX INSTITUTO MEDICO SLP | Socio Unico | 31/07/2024 | |
OTOMAX INSTITUTO MEDICO SLP | Administrador Unico | 25/04/2019 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ
Empresa: OTOMAX INSTITUTO MEDICO SLP
Soc.Prof.
- Daniel Angel Segarra Fenoll
- Francisco Javier Rodriguez Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 72645, I/A 6 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-30
Empresa: OTOMAX INSTITUTO MEDICO SLP
Socio Único
- Francisco Javier Rodriguez Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 72645, I/A 6 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-30
Empresa: OTOMAX INSTITUTO MEDICO SLP
Administrador Unico
- Francisco Javier Rodriguez Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723 , F 53, S 8, H MU 72645, I/A 2 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-30
Empresa: OTOMAX INSTITUTO MEDICO SLP
Administrador Solidario
- Daniel Angel Segarra Fenoll
- Francisco Javier Rodriguez Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723 , F 53, S 8, H MU 72645, I/A 2 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-30
Empresa: OTOMAX INSTITUTO MEDICO SLP
Administrador Solidario
- Daniel Angel Segarra Fenoll
- Francisco Javier Rodriguez Dominguez
Soc.Prof.
- Daniel Angel Segarra Fenoll
- Francisco Javier Rodriguez Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723 , F 52, S 8, H MU 72645, I/A 1 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-30
Información de FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ
Mostramos los datos de FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos