DANIEL ANGEL SEGARRA FENOLL
Informe ejecutivo de DANIEL ANGEL SEGARRA FENOLL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DANIEL ANGEL SEGARRA FENOLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO GESTOR FAMILIAR SL | Socio Unico | 31/03/2020 | |
INSTITUTO GESTOR FAMILIAR SL | Administrador Unico | 31/03/2020 | |
INSTITUTO DENTO FACIAL SL | Socio Unico | 21/03/2019 | |
INSTITUTO DENTO FACIAL SL | Administrador Unico | 21/03/2019 |
VINCULACIONES DE DANIEL ANGEL SEGARRA FENOLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DANIEL ANGEL SEGARRA FENOLL
Empresa: OTOMAX INSTITUTO MEDICO SLP
Soc.Prof.
- Daniel Angel Segarra Fenoll
- Francisco Javier Rodriguez Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 72645, I/A 6 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-30
Empresa: INSTITUTO GESTOR FAMILIAR SL
Administrador Unico
- Daniel Angel Segarra Fenoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 152, S 8, H MU101471, I/A 1 (31/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-68-30
Empresa: INSTITUTO GESTOR FAMILIAR SL
Socio Único
- Daniel Angel Segarra Fenoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 152, S 8, H MU101471, I/A 1 (31/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-68-30
Empresa: OTOMAX INSTITUTO MEDICO SLP
Administrador Solidario
- Daniel Angel Segarra Fenoll
- Francisco Javier Rodriguez Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723 , F 53, S 8, H MU 72645, I/A 2 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-30
Empresa: INSTITUTO DENTO FACIAL SL
Administrador Unico
- Daniel Angel Segarra Fenoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 100, S 8, H MU 98051, I/A 1 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-30
Empresa: INSTITUTO DENTO FACIAL SL
Socio Único
- Daniel Angel Segarra Fenoll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 100, S 8, H MU 98051, I/A 1 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-30
Empresa: OTOMAX INSTITUTO MEDICO SLP
Administrador Solidario
- Daniel Angel Segarra Fenoll
- Francisco Javier Rodriguez Dominguez
Soc.Prof.
- Daniel Angel Segarra Fenoll
- Francisco Javier Rodriguez Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723 , F 52, S 8, H MU 72645, I/A 1 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-30
Información de DANIEL ANGEL SEGARRA FENOLL
Mostramos los datos de DANIEL ANGEL SEGARRA FENOLL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DANIEL ANGEL SEGARRA FENOLL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos