FRANCISCO CARPENA ANDRES
Informe ejecutivo de FRANCISCO CARPENA ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCISCO CARPENA ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOFATIKA BIENESTAR SL | Administrador Unico | 07/02/2023 | |
BETALIA YECLA SL | Administrador Unico | 25/06/2013 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO CARPENA ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO CARPENA ANDRES
Empresa: SOFATIKA BIENESTAR SL
Administrador Unico
- Francisco Carpena Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3454 , F 97, S 8, H MU102342, I/A 2 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-30
Empresa: QUATRO EN SAN FRANCISCO SL
Administrador Solidario
- Antonio Galiano Lirio
- Francisco Carpena Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2577 , F 26, S 8, H MU 66023, I/A 6 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-30
Empresa: BETALIA YECLA SL
Administrador Unico
- Francisco Carpena Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2972 , F 136, S 8, H MU 81525, I/A 1 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-30
Empresa: QUATRO EN SAN FRANCISCO SL
Administrador Solidario
- Antonio Galiano Lirio
- Francisco Carpena Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2577 , F 25, S 8, H MU 66023, I/A 2 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-30
Empresa: QUATRO EN SAN FRANCISCO SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Galiano Lirio
- Francisco Carpena Andres
- Jose Azorin Muñoz
- Pedro Martinez Santa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2577 , F 25, S 8, H MU 66023, I/A 2 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-30
Información de FRANCISCO CARPENA ANDRES
Mostramos los datos de FRANCISCO CARPENA ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO CARPENA ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos