JOSE AZORIN MUÑOZ
Informe ejecutivo de JOSE AZORIN MUÑOZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE AZORIN MUÑOZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZORVA PATRIMONIO E INVERSION SL | Administrador Unico | 25/03/2014 | |
CERRO LA FUENTE SL | Liquidador Mancomunado | 20/12/2011 | |
INVERPAT MAR AZOR SL | Liquidador Mancomunado | 20/12/2011 | |
DANVES SL | Liquidador Mancomunado | 19/12/2011 | |
DANPIEL DESIGN SL | Administrador Solidario | 16/06/2011 | |
DYDHOME SL | Administrador Solidario | 16/06/2011 |
VINCULACIONES DE JOSE AZORIN MUÑOZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE AZORIN MUÑOZ
Empresa: AZORVA PATRIMONIO E INVERSION SL
Administrador Unico
- Jose Azorin Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2050 , F 101, S 8, H MU 47270, I/A 10 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-30
Empresa: INVERPAT MAR AZOR SL
Liquidador Mancomunado
- Jose Azorin Muñoz
- Pedro Martinez Santa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2340 , F 87, S 8, H MU 57526, I/A 2 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-30
Empresa: INVERPAT MAR AZOR SL
Administrador Solidario
- Jose Azorin Muñoz
- Pedro Martinez Santa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2340 , F 87, S 8, H MU 57526, I/A 2 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-30
Empresa: CERRO LA FUENTE SL
Liquidador Mancomunado
- Jose Azorin Muñoz
- Pedro Martinez Santa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 192, S 8, H MU 20938, I/A 3 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-30
Empresa: CERRO LA FUENTE SL
Administrador Solidario
- Jose Azorin Muñoz
- Pedro Martinez Santa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 192, S 8, H MU 20938, I/A 3 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-30
Empresa: DANVES SL
Liquidador Mancomunado
- Jose Azorin Muñoz
- Pedro Martinez Santa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 44, S 8, H MU 10477, I/A 19 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-30
Empresa: DANVES SL
Administrador Solidario
- Jose Azorin Muñoz
- Pedro Martinez Santa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 44, S 8, H MU 10477, I/A 19 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-30
Empresa: AZORVA PATRIMONIO E INVERSION SL
Administrador Unico
- Jose Azorin Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2050 , F 101, S 8, H MU 47270, I/A 8 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-30
Empresa: DYDHOME SL
Administrador Solidario
- Jose Azorin Muñoz
- Pedro Martinez Santa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2805 , F 121, S 8, H MU 75157, I/A 2 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-30
Empresa: DANPIEL DESIGN SL
Administrador Solidario
- Jose Azorin Muñoz
- Pedro Martinez Santa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2805 , F 141, S 8, H MU 75177, I/A 2 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-30
VER MAS ACTOS
Información de JOSE AZORIN MUÑOZ
Mostramos los datos de JOSE AZORIN MUÑOZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE AZORIN MUÑOZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos