FRANCES SANCHEZ JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de FRANCES SANCHEZ JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCES SANCHEZ JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIDBAC COMUNICACION SL | Socio | 12/04/2018 | |
FIDBAC COMUNICACION SL | Administrador Solidario | 12/04/2018 |
VINCULACIONES DE FRANCES SANCHEZ JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCES SANCHEZ JUAN CARLOS
Empresa: LA MESA CREATIVA SL
Liquidador Solidario
- Frances Sanchez Juan Carlos
- Gomez Serrano Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025, L 789, F 18, S 8, H AB 28475, I/A 2 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-02
Empresa: LA MESA CREATIVA SL
Administrador Solidario
- Frances Sanchez Juan Carlos
- Gomez Serrano Maria Isabel
Liquidador Solidario
- Frances Sanchez Juan Carlos
- Gomez Serrano Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025, L 789, F 18, S 8, H AB 28475, I/A 2 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-02
Empresa: FRANCES FOTOGRAFOS SL
Liquidador
- Frances Sanchez Francisco
- Frances Sanchez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826, L 590, F 33, S 8, H AB 16332, I/A 2 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-02
Empresa: FRANCES FOTOGRAFOS SL
Administrador Solidario
- Frances Sanchez Francisco
- Frances Sanchez Juan Carlos
Liquidador
- Frances Sanchez Francisco
- Frances Sanchez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826, L 590, F 33, S 8, H AB 16332, I/A 2 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-02
Empresa: LA MESA CREATIVA SL
Administrador Solidario
- Frances Sanchez Juan Carlos
- Gomez Serrano Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025, L 789, F 16, S 8, H AB 28475, I/A 1 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-02
Empresa: FIDBAC COMUNICACION SL
Administrador Solidario
- Frances Sanchez Juan Carlos
- Gomez Serrano Maria Isabel
Socio
- Frances Sanchez Juan Carlos
- Gomez Serrano Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 993, L 757, F 71, S 8, H AB 26735, I/A 1 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-02
Información de FRANCES SANCHEZ JUAN CARLOS
Mostramos los datos de FRANCES SANCHEZ JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCES SANCHEZ JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos