FRANCES SANCHEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de FRANCES SANCHEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCES SANCHEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRECOAN SL | Administrador Solidario | 23/04/2013 | |
PRECOAN SL | Apoderado Solidario | 18/03/2011 |
VINCULACIONES DE FRANCES SANCHEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCES SANCHEZ FRANCISCO
Empresa: FRANCES FOTOGRAFOS SL
Liquidador
- Frances Sanchez Francisco
- Frances Sanchez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826, L 590, F 33, S 8, H AB 16332, I/A 2 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-02
Empresa: FRANCES FOTOGRAFOS SL
Administrador Solidario
- Frances Sanchez Francisco
- Frances Sanchez Juan Carlos
Liquidador
- Frances Sanchez Francisco
- Frances Sanchez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826, L 590, F 33, S 8, H AB 16332, I/A 2 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-02
Empresa: PRECOAN SL
Administrador Solidario
- Frances Sanchez Francisco
- Frances Sanchez Maria Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 51, S 8, H A 22949, I/A 11 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-03
Empresa: PRECOAN SL
Apoderado Solidario
- Frances Sanchez Ana Maria
- Frances Sanchez Francisco
- Frances Sanchez Maria Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 51, S 8, H A 22949, I/A 10 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-03
Empresa: PRECOAN SL
Apoderado Solidario
- Frances Sanchez Ana Maria
- Frances Sanchez Francisco
- Frances Sanchez Maria Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 51, S 8, H A 22949, I/A 9 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-03
Empresa: PRECOAN SL
Apoderado
- Frances Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 51, S 8, H A 22949, I/A 9 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-03
Información de FRANCES SANCHEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de FRANCES SANCHEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCES SANCHEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos