FRAGUA HERRERO ANGEL
Informe ejecutivo de FRAGUA HERRERO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRAGUA HERRERO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOLOCIRIO Y VILLANUEVA SL | Administrador Solidario | 19/12/2022 | |
RIEGOS DEL DUERO SA | Administrador Unico | 26/06/2013 |
VINCULACIONES DE FRAGUA HERRERO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRAGUA HERRERO ANGEL
Empresa: TOLOCIRIO Y VILLANUEVA SL
Administrador Solidario
- Fragua Herrero Angel
- Lazaro Perez Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 224, S 8, H VA 8677, I/A 6 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-47
Empresa: RIEGOS DEL DUERO SA
Administrador Unico
- Fragua Herrero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340 , F 161, S 8, H VA 2922, I/A 26 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-47
Empresa: RIEGOS DEL DUERO SA
Administrador Unico
- Fragua Herrero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340 , F 160, S 8, H VA 2922, I/A 22 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-47
Empresa: SISTEMAS DE RIEGO AVANZADOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- De La Riva Compadre Santiago
- Elcoso Cerezuela Gonzalo Bonifacio
- Fragua Herrero Angel
Presidente
Secretario
- Fragua Herrero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 991 , F 202, S 8, H LE 14079, I/A 3 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-24
Información de FRAGUA HERRERO ANGEL
Mostramos los datos de FRAGUA HERRERO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRAGUA HERRERO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos