MARINESCU SEREMET VICTORIA
Informe ejecutivo de MARINESCU SEREMET VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARINESCU SEREMET VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUALICE TOKEN TECHNOLOGY SL | Vicesecretario No Consejero | 15/03/2024 | |
MERAKI SEIA SL | Secretario | 15/01/2024 | |
MERAKI SEIA SL | Consejero | 15/01/2024 | |
URTECH WATER SL | Vicesecretario No Consejero | 09/06/2023 | |
ALIMENTOS SANYGRAN SL | Vicesecretario No Consejero | 29/03/2023 | |
RENERCYCLE SL | Vicesecretario No Consejero | 12/08/2022 |
VINCULACIONES DE MARINESCU SEREMET VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARINESCU SEREMET VICTORIA
Empresa: EQUALICE TOKEN TECHNOLOGY SL
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Marinescu Seremet Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 181, S 8, H NA 42662, I/A 3 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-31
Empresa: MERAKI SEIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cia Barrio Jesus-javier
- Gutierrez Garcia Iñaki
- Marinescu Seremet Victoria
- Santos Hernandez Jorge
Presidente
Secretario
- Marinescu Seremet Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2133 , F 30, S 8, H NA 42688, I/A 1 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-31
Empresa: URTECH WATER SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Marinescu Seremet Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 33, S 8, H NA 41730, I/A 3 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-31
Empresa: ALIMENTOS SANYGRAN SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Marinescu Seremet Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1534 , F 149, S 8, H NA 30427, I/A 16 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-31
Empresa: RENERCYCLE SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Marinescu Seremet Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 136, S 8, H NA 41193, I/A 2 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-31
Información de MARINESCU SEREMET VICTORIA
Mostramos los datos de MARINESCU SEREMET VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARINESCU SEREMET VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos