FOSS ANOUSKA CLAIRE
Informe ejecutivo de FOSS ANOUSKA CLAIRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FOSS ANOUSKA CLAIRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SYNERGY HOMES & BUSINESS SL | Apoderado | 09/06/2021 |
VINCULACIONES DE FOSS ANOUSKA CLAIRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FOSS ANOUSKA CLAIRE
Empresa: SYNERGY HOMES & BUSINESS SL
Apoderado
- Foss Anouska Claire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 161, S 8, H PM 73104, I/A 4 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-07
Empresa: SYNERGY BUSINESS SERVET 10 SL
Apoderado Solidario
- Abraham Paul- John
- Foss Anouska Claire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 44, S 8, H PM 80860, I/A 3 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-07
Empresa: SYNERGY BUSINESS SERVET 10 SL
Administrador Mancomunado
- Abraham Paul- John
- Foss Anouska Claire
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 44, S 8, H PM 80860, I/A 3 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-07
Empresa: SYNERGY BUSINESS SERVET 10 SL
Apoderado Solidario
- Abraham Paul- John
- Foss Anouska Claire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 44, S 8, H PM 80860, I/A 2 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-07
Empresa: SYNERGY BUSINESS SERVET 10 SL
Administrador Mancomunado
- Abraham Paul- John
- Foss Anouska Claire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 43, S 8, H PM 80860, I/A 1 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-07
Información de FOSS ANOUSKA CLAIRE
Mostramos los datos de FOSS ANOUSKA CLAIRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FOSS ANOUSKA CLAIRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos