ABRAHAM PAUL- JOHN
Informe ejecutivo de ABRAHAM PAUL- JOHN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ABRAHAM PAUL- JOHN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SYNERGY HOMES & BUSINESS SL | Socio Unico | 13/01/2014 | |
SYNERGY HOMES & BUSINESS SL | Administrador Unico | 13/01/2014 |
VINCULACIONES DE ABRAHAM PAUL- JOHN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABRAHAM PAUL- JOHN
Empresa: SYNERGY BUSINESS SERVET 10 SL
Liquidador
- Abraham Paul- John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 44, S 8, H PM 80860, I/A 3 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-07
Empresa: SYNERGY BUSINESS SERVET 10 SL
Apoderado Solidario
- Abraham Paul- John
- Foss Anouska Claire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 44, S 8, H PM 80860, I/A 3 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-07
Empresa: SYNERGY BUSINESS SERVET 10 SL
Administrador Mancomunado
- Abraham Paul- John
- Foss Anouska Claire
Liquidador
- Abraham Paul- John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 44, S 8, H PM 80860, I/A 3 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-07
Empresa: SYNERGY BUSINESS SERVET 10 SL
Apoderado Solidario
- Abraham Paul- John
- Foss Anouska Claire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 44, S 8, H PM 80860, I/A 2 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-07
Empresa: SYNERGY BUSINESS SERVET 10 SL
Administrador Mancomunado
- Abraham Paul- John
- Foss Anouska Claire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 43, S 8, H PM 80860, I/A 1 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-07
Empresa: SYNERGY HOMES & BUSINESS SL
Administrador Unico
- Abraham Paul- John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 160, S 8, H PM 73104, I/A 1 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-07
Empresa: SYNERGY HOMES & BUSINESS SL
Socio Único
- Abraham Paul- John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 160, S 8, H PM 73104, I/A 1 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-07
Información de ABRAHAM PAUL- JOHN
Mostramos los datos de ABRAHAM PAUL- JOHN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABRAHAM PAUL- JOHN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos