FORNEAS RODRIGUEZ GLADYS ESTHER
Informe ejecutivo de FORNEAS RODRIGUEZ GLADYS ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FORNEAS RODRIGUEZ GLADYS ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORNEAS-DE MATTIA & ASOCIADOS SL | Apoderado Solidario | 08/01/2019 | |
FORNEAS GUIDA CONSTRUCCIONES SL | Administrador Solidario | 30/12/2011 |
VINCULACIONES DE FORNEAS RODRIGUEZ GLADYS ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORNEAS RODRIGUEZ GLADYS ESTHER
Empresa: FORNEAS-DE MATTIA & ASOCIADOS SL
Apoderado Solidario
- Claudia Such
- Daniel De Mattia
- Forneas Rodriguez Gladys Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46687 , F 89, S 8, H B 527799, I/A 2 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-08
Empresa: FORNEAS GUIDA CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Claudio Guillermo Guida
- Forneas Rodriguez Gladys Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36646 , F 5, S 8, H B 281292, I/A 2 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Empresa: FORNEAS GUIDA CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Forneas Rodriguez Gladys Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36646 , F 5, S 8, H B 281292, I/A 2 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Información de FORNEAS RODRIGUEZ GLADYS ESTHER
Mostramos los datos de FORNEAS RODRIGUEZ GLADYS ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORNEAS RODRIGUEZ GLADYS ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos