CLAUDIO GUILLERMO GUIDA
Informe ejecutivo de CLAUDIO GUILLERMO GUIDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CLAUDIO GUILLERMO GUIDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORNEAS-DE MATTIA & ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 02/01/2019 | |
FORNEAS GUIDA CONSTRUCCIONES SL | Administrador Solidario | 30/12/2011 |
VINCULACIONES DE CLAUDIO GUILLERMO GUIDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLAUDIO GUILLERMO GUIDA
Empresa: FORNEAS-DE MATTIA & ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Claudio Guillermo Guida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46687 , F 87, S 8, H B 527799, I/A 1 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-08
Empresa: FORNEAS GUIDA CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Claudio Guillermo Guida
- Forneas Rodriguez Gladys Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36646 , F 5, S 8, H B 281292, I/A 2 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Información de CLAUDIO GUILLERMO GUIDA
Mostramos los datos de CLAUDIO GUILLERMO GUIDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLAUDIO GUILLERMO GUIDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos