FONT SARDA CONCEPCION
Informe ejecutivo de FONT SARDA CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE FONT SARDA CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONT SARDA CONCEPCION
Empresa: CENT PAL PUNTO CUATRO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Crespo Solsona Carlos
- Font Sarda Concepcion
- Grau Ramoneda Maria
- Riera Ros Esteban
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 316397, I/A 3 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-08
Empresa: POLITRACTOR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- BONA FIDE FUTUR SL
- Crespo Solsona Carlos
- Font Sarda Concepcion
- Riera Grau Gloria
- Riera Ros Esteban
- Riera Ros Pere
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 183, S 8, H B 52648, I/A 44 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Empresa: POLITRACTOR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- BONA FIDE FUTUR SL
- Crespo Solsona Carlos
- Font Sarda Concepcion
- Riera Grau Gloria
- Riera Ros Esteban
- Riera Ros Pere
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 183, S 8, H B 52648, I/A 44 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Empresa: POLITRACTOR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Crespo Solsona Carlos
- Font Sarda Concepcion
- Riera Grau Gloria
- Riera Ros Esteban
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 181, S 8, H B 52648, I/A 40 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08
Empresa: POLITRACTOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Crespo Solsona Carlos
- Font Sarda Concepcion
- Riera Grau Gloria
- Riera Ros Esteban
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 181, S 8, H B 52648, I/A 39 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-08
Empresa: POLITRACTOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Crespo Solsona Carlos
- Font Sarda Concepcion
- Riera Ros Esteban
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 181, S 8, H B 52648, I/A 39 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-08
Empresa: POLITRACTOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Crespo Solsona Carlos
- Font Sarda Concepcion
- Riera Ros Esteban
- Solsona Gonzalez Isabel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31250 , F 118, S 8, H B 52648, I/A 33 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-08
Información de FONT SARDA CONCEPCION
Mostramos los datos de FONT SARDA CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONT SARDA CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos