CRESPO SOLSONA CARLOS
Informe ejecutivo de CRESPO SOLSONA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRESPO SOLSONA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLITRACTOR SA | Presidente | 13/05/2022 | |
POLITRACTOR SA | Consejero | 13/05/2022 | |
POLITRACTOR SA | Consejero Delegado | 17/11/2014 |
VINCULACIONES DE CRESPO SOLSONA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRESPO SOLSONA CARLOS
Empresa: CENT PAL PUNTO CUATRO SL
Liquidador
- Crespo Solsona Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 316397, I/A 3 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-08
Empresa: CENT PAL PUNTO CUATRO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Crespo Solsona Carlos
Consejero
- Crespo Solsona Carlos
- Font Sarda Concepcion
- Grau Ramoneda Maria
- Riera Ros Esteban
Liquidador
- Crespo Solsona Carlos
Presidente
- Crespo Solsona Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 316397, I/A 3 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-08
Empresa: POLITRACTOR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- BONA FIDE FUTUR SL
- Crespo Solsona Carlos
- Font Sarda Concepcion
- Riera Grau Gloria
- Riera Ros Esteban
- Riera Ros Pere
Presidente
- Crespo Solsona Carlos
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 183, S 8, H B 52648, I/A 44 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Empresa: POLITRACTOR SA
Consejero Delegado Solidario
- Crespo Solsona Carlos
Consejero
- BONA FIDE FUTUR SL
- Crespo Solsona Carlos
- Font Sarda Concepcion
- Riera Grau Gloria
- Riera Ros Esteban
- Riera Ros Pere
Presidente
- Crespo Solsona Carlos
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 183, S 8, H B 52648, I/A 44 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Empresa: POLITRACTOR SA
Consejero Delegado Solidario
- Crespo Solsona Carlos
Consejero
- Crespo Solsona Carlos
- Font Sarda Concepcion
- Riera Grau Gloria
- Riera Ros Esteban
Presidente
- Crespo Solsona Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 181, S 8, H B 52648, I/A 40 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08
Empresa: POLITRACTOR SA
Consejero Delegado
- Crespo Solsona Carlos
Consejero
- Crespo Solsona Carlos
- Font Sarda Concepcion
- Riera Grau Gloria
- Riera Ros Esteban
Presidente
- Crespo Solsona Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 181, S 8, H B 52648, I/A 39 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-08
Empresa: POLITRACTOR SA
Consejero Delegado
- Crespo Solsona Carlos
Consejero
- Crespo Solsona Carlos
- Font Sarda Concepcion
- Riera Ros Esteban
Presidente
- Crespo Solsona Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 181, S 8, H B 52648, I/A 39 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-08
Empresa: POLITRACTOR SA
Consejero Delegado
- Crespo Solsona Carlos
Consejero
- Crespo Solsona Carlos
- Font Sarda Concepcion
- Riera Ros Esteban
- Solsona Gonzalez Isabel
Presidente
- Crespo Solsona Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31250 , F 118, S 8, H B 52648, I/A 33 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-08
Empresa: POLITRACTOR SA
Consejero Delegado
- Crespo Solsona Carlos
- Riera Ros Esteban
Consejero
- Crespo Solsona Carlos
- Riera Ros Esteban
- Solsona Gonzalez Isabel
Presidente
- Crespo Solsona Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31250 , F 118, S 8, H B 52648, I/A 33 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-08
Información de CRESPO SOLSONA CARLOS
Mostramos los datos de CRESPO SOLSONA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRESPO SOLSONA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos