FONT MALLOL MARIA ELISA
Informe ejecutivo de FONT MALLOL MARIA ELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FONT MALLOL MARIA ELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SATURNO EMBALAJES SL | Presidente | 07/08/2024 | |
SATURNO EMBALAJES SL | Consejero | 07/08/2024 | |
BIOCONTROL LABTEC SL | Consejero | 05/08/2024 | |
BIOCONTROL LABTEC SL | Secretario | 05/08/2024 | |
BIOCONTROL LABTEC SL | Consejero Delegado Solidario | 05/08/2024 | |
SATURNO HOLDING SL | Administrador Solidario | 13/01/2012 |
VINCULACIONES DE FONT MALLOL MARIA ELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONT MALLOL MARIA ELISA
Empresa: SATURNO EMBALAJES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Concepcion Font Ignacio
- Font Mallol Maria Elisa
- Guillermo Concepcion Santiago
Presidente
- Font Mallol Maria Elisa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 4561, I/A 25 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: BIOCONTROL LABTEC SL
Consejero Delegado Solidario
- Concepcion Santiago Guillermo
- Font Mallol Maria Elisa
Consejero
Presidente
Secretario
- Font Mallol Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 45210, I/A 9 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: SATURNO HOLDING SL
Administrador Solidario
- Concepcion Santiago Guillermo
- Font Mallol Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672 , F 223, S 8, H TF 948, I/A 13 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-38
Información de FONT MALLOL MARIA ELISA
Mostramos los datos de FONT MALLOL MARIA ELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONT MALLOL MARIA ELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos