CONCEPCION FONT IGNACIO
Informe ejecutivo de CONCEPCION FONT IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CONCEPCION FONT IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SATURNO HOLDING SL | Administrador Solidario | 21/08/2024 | |
SATURNO AGRICOLA SL | Administrador Solidario | 07/08/2024 | |
BIOCONTROL LABTEC SL | Administrador Solidario | 05/08/2024 | |
SATURNO EMBALAJES SL | Apoderado Solidario | 31/05/2022 | |
SATURNO EMBALAJES SL | Apoderado Mancomunado | 31/05/2022 | |
BIOCONTROL LABTEC SL | Apoderado Solidario | 31/05/2022 | |
BIOCONTROL LABTEC SL | Apoderado Mancomunado | 31/05/2022 | |
SATURNO LOGISTICA SL | Apoderado Solidario | 31/05/2022 | |
SATURNO LOGISTICA SL | Apoderado Mancomunado | 31/05/2022 | |
SATURNO HOLDING SL | Apoderado Solidario | 31/05/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CONCEPCION FONT IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONCEPCION FONT IGNACIO
Empresa: SATURNO HOLDING SL
Administrador Solidario
- Concepcion Font Cecilio
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Ignacio
- Guillermo Concepcion Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 948, I/A 21 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: SATURNO EMBALAJES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Concepcion Font Ignacio
- Font Mallol Maria Elisa
- Guillermo Concepcion Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 4561, I/A 25 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: SATURNO AGRICOLA SL
Administrador Solidario
- Concepcion Font Cecilio
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Ignacio
- Guillermo Concepcion Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 66708, I/A 4 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: BIOCONTROL LABTEC SL
Administrador Solidario
- Cecilio Concepcion Font
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Ignacio
- Guillermo Concepcion Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 45210, I/A 9 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: BIOCONTROL LABTEC SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 45210, I/A 9 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: SATURNO HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
- Concepcion Font Beatriz
- Concepcion Font Beatriz
- Concepcion Font Cecilio
- Concepcion Font Cecilio
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Ignacio
- Concepcion Font Ignacio
Apoderado Solidario
- Concepcion Font Beatriz
- Concepcion Font Cecilio
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 151, S 8, H TF 948, I/A 17 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-38
Empresa: SATURNO LOGISTICA SL
Apoderado Mancomunado
- Concepcion Font Beatriz
- Concepcion Font Beatriz
- Concepcion Font Cecilio
- Concepcion Font Cecilio
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Ignacio
- Concepcion Font Ignacio
Apoderado Solidario
- Concepcion Font Beatriz
- Concepcion Font Cecilio
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 170, S 8, H TF 33924, I/A 3 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-38
Empresa: BIOCONTROL LABTEC SL
Apoderado Mancomunado
- Concepcion Font Beatriz
- Concepcion Font Beatriz
- Concepcion Font Cecilio
- Concepcion Font Cecilio
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Ignacio
- Concepcion Font Ignacio
Apoderado Solidario
- Concepcion Font Beatriz
- Concepcion Font Cecilio
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3076 , F 66, S 8, H TF 45210, I/A 7 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-38
Empresa: SATURNO EMBALAJES SL
Apoderado Mancomunado
- Concepcion Font Beatriz
- Concepcion Font Beatriz
- Concepcion Font Cecilio
- Concepcion Font Cecilio
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Ignacio
- Concepcion Font Ignacio
Apoderado Solidario
- Concepcion Font Beatriz
- Concepcion Font Cecilio
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 27, S 8, H TF 4561, I/A 23 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-38
Empresa: SATURNO AGRICOLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Concepcion Font Beatriz
- Concepcion Font Cecilio
- Concepcion Font Guillermo
- Concepcion Font Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3750 , F 205, S 8, H TF 66708, I/A 2 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-38
VER MAS ACTOS
Información de CONCEPCION FONT IGNACIO
Mostramos los datos de CONCEPCION FONT IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONCEPCION FONT IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos