FOLGUERA CRESPO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de FOLGUERA CRESPO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FOLGUERA CRESPO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUATEN TIERRAS SL | Apoderado Mancomunado | 05/10/2023 | |
LUSALA SL | Presidente | 17/05/2021 | |
LUSALA SL | Consejero Delegado | 17/05/2021 | |
LUSALA SL | Consejero | 17/05/2021 | |
GUATEN TIERRAS SL | Presidente | 23/01/2017 | |
GUATEN TIERRAS SL | Consejero | 23/01/2017 | |
GUATEN TIERRAS SL | Apoderado | 21/05/2012 |
VINCULACIONES DE FOLGUERA CRESPO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FOLGUERA CRESPO MARIA DOLORES
Empresa: GUATEN TIERRAS SL
Apoderado Mancomunado
- Calle Sanchez Luis Felipe
- Folguera Crespo Jaime
- Folguera Crespo Jose Angel
- Folguera Crespo Maria Dolores
- Folguera Crespo Maria Paz
- Folguera Crespo Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23094 , F 208, S 8, H M 413836, I/A 12 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-28
Empresa: AMALIE PETROQUIMICA SL
Consejero
- Folguera Crespo Maria Dolores
Presidente
- Folguera Crespo Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26110 , F 195, S 8, H M 470637, I/A 7 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Empresa: LUSALA SL
Consejero Delegado
- Folguera Crespo Maria Dolores
Consejero
- Folguera Crespo Maria Dolores
- Sanchez De Lamadrid Folguera Enrique
- Sanchez De Lamadrid Folguera Luis
- Sanchez De Lamadrid Folguera Marta
Presidente
- Folguera Crespo Maria Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18222 , F 38, S 8, H M 315605, I/A 10 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: LUSALA SL
Administrador Unico
- Folguera Crespo Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18222 , F 38, S 8, H M 315605, I/A 10 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: GUATEN TIERRAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Calle Sanchez Luis Felipe
- Folguera Crespo Jaime
- Folguera Crespo Maria Dolores
- Folguera Crespo Maria Paz
- Folguera Crespo Pilar
Presidente
- Folguera Crespo Maria Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23094 , F 204, S 8, H M 413836, I/A 8 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
Empresa: AMALIE PETROQUIMICA SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
- Folguera Crespo Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26110 , F 193, S 8, H M 470637, I/A 3 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-28
Empresa: GUATEN TIERRAS SL
Apoderado
- Calle Sanchez Luis Felipe
- Folguera Crespo Jaime
- Folguera Crespo Jose Angel
- Folguera Crespo Maria Dolores
- Folguera Crespo Maria Paz
- Folguera Crespo Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23094 , F 203, S 8, H M 413836, I/A 6 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Empresa: GUATEN TIERRAS SL
Consejero
- Folguera Crespo Jaime
- Folguera Crespo Jose Angel
- Folguera Crespo Lourdes
- Folguera Crespo Maria Dolores
- Folguera Crespo Maria Paz
- Folguera Crespo Pilar
Presidente
- Folguera Crespo Maria Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23094 , F 202, S 8, H M 413836, I/A 5 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Empresa: GUATEN TIERRAS SL
Consejero
- Folguera Crespo Jaime
- Folguera Crespo Jose Angel
- Folguera Crespo Lourdes
- Folguera Crespo Maria Dolores
- Folguera Crespo Maria Paz
- Folguera Crespo Pilar
Presidente
- Folguera Crespo Maria Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23094 , F 197, S 8, H M 413836, I/A 3 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-28
Empresa: AMALIE PETROQUIMICA SL
Consejero
- Folguera Crespo Maria Dolores
- Sanchez De Lamadrid Folguera Luis
- Sanchez De Lamadrid Folguera Marta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26110 , F 193, S 8, H M 470637, I/A 2 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-28
Información de FOLGUERA CRESPO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de FOLGUERA CRESPO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FOLGUERA CRESPO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos