FOLGUERA CRESPO JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de FOLGUERA CRESPO JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FOLGUERA CRESPO JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUATEN TIERRAS SL | Apoderado Mancomunado | 05/10/2023 | |
GUATEN TIERRAS SL | Consejero | 02/04/2018 | |
GUATEN TIERRAS SL | Apoderado | 21/05/2012 |
VINCULACIONES DE FOLGUERA CRESPO JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FOLGUERA CRESPO JOSE ANGEL
Empresa: GUATEN TIERRAS SL
Apoderado Mancomunado
- Calle Sanchez Luis Felipe
- Folguera Crespo Jaime
- Folguera Crespo Jose Angel
- Folguera Crespo Maria Dolores
- Folguera Crespo Maria Paz
- Folguera Crespo Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23094 , F 208, S 8, H M 413836, I/A 12 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-28
Empresa: GUATEN TIERRAS SL
Consejero
- Folguera Crespo Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23094 , F 207, S 8, H M 413836, I/A 10 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Empresa: GUATEN TIERRAS SL
Apoderado
- Calle Sanchez Luis Felipe
- Folguera Crespo Jaime
- Folguera Crespo Jose Angel
- Folguera Crespo Maria Dolores
- Folguera Crespo Maria Paz
- Folguera Crespo Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23094 , F 203, S 8, H M 413836, I/A 6 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Empresa: GUATEN TIERRAS SL
Consejero
- Folguera Crespo Jaime
- Folguera Crespo Jose Angel
- Folguera Crespo Lourdes
- Folguera Crespo Maria Dolores
- Folguera Crespo Maria Paz
- Folguera Crespo Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23094 , F 202, S 8, H M 413836, I/A 5 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Empresa: GUATEN TIERRAS SL
Consejero
- Folguera Crespo Jaime
- Folguera Crespo Jose Angel
- Folguera Crespo Lourdes
- Folguera Crespo Maria Dolores
- Folguera Crespo Maria Paz
- Folguera Crespo Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23094 , F 197, S 8, H M 413836, I/A 3 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-28
Información de FOLGUERA CRESPO JOSE ANGEL
Mostramos los datos de FOLGUERA CRESPO JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FOLGUERA CRESPO JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos