FLORES PONCE PABLO
Informe ejecutivo de FLORES PONCE PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FLORES PONCE PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS DE EMBALAJES Y LOGISTICA PAMAR SL | Liquidador | 26/06/2014 | |
ONDUCEL SA | Administrador Unico | 22/12/2009 |
VINCULACIONES DE FLORES PONCE PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES PONCE PABLO
Empresa: REACTEL REHABILITACION SL
Liquidador
- Flores Ponce Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43708 , F 92, S 8, H B 436130, I/A 3 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-08
Empresa: REACTEL REHABILITACION SL
Liquidador
- Flores Ponce Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43708 , F 91, S 8, H B 436130, I/A 2 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08
Liquidador
- Flores Ponce Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35273 , F 180, S 8, H B 261920, I/A 5 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-08
Administrador Unico
- Flores Ponce Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35273 , F 180, S 8, H B 261920, I/A 5 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-08
Empresa: ONDUCEL SA
Administrador Unico
- Flores Ponce Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39626 , F 16, S 8, H B 351176, I/A 3 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-08
Empresa: ONDUCEL SA
Administrador Solidario
- Flores Ponce Marcos
- Flores Ponce Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39626 , F 16, S 8, H B 351176, I/A 3 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-08
Empresa: ONDUCEL SA
Administrador Solidario
- Flores Ponce Marcos
- Flores Ponce Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39626 , F 16, S 8, H B 351176, I/A 2 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-08
Empresa: ONDUCEL SA
Administrador Mancomunado
- Flores Ponce Pablo
- Lopez Garcia Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39626 , F 16, S 8, H B 351176, I/A 2 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-08
Administrador Unico
- Flores Ponce Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35273 , F 179, S 8, H B 261920, I/A 2 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-08
Administrador Mancomunado
- Flores Ponce Marcos
- Flores Ponce Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35273 , F 179, S 8, H B 261920, I/A 2 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-08
Información de FLORES PONCE PABLO
Mostramos los datos de FLORES PONCE PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES PONCE PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos