FLORES PONCE MARCOS
Informe ejecutivo de FLORES PONCE MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FLORES PONCE MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARPA SERVICE TRADE SL | Administrador Unico | 22/07/2011 | |
DISEÑO Y COMERCIALIZACION DEL EMBALAJE SL | Administrador Unico | 04/03/2010 |
VINCULACIONES DE FLORES PONCE MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES PONCE MARCOS
Empresa: MARPA SERVICE TRADE SL
Administrador Unico
- Flores Ponce Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42681 , F 20, S 8, H B 414190, I/A 1 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-08
Administrador Unico
- Flores Ponce Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41744 , F 146, S 8, H B 395404, I/A 1 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-08
Empresa: ONDUCEL SA
Administrador Solidario
- Flores Ponce Marcos
- Flores Ponce Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39626 , F 16, S 8, H B 351176, I/A 3 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-08
Empresa: ONDUCEL SA
Administrador Solidario
- Flores Ponce Marcos
- Flores Ponce Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39626 , F 16, S 8, H B 351176, I/A 2 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-08
Administrador Mancomunado
- Flores Ponce Marcos
- Flores Ponce Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35273 , F 179, S 8, H B 261920, I/A 2 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-08
Información de FLORES PONCE MARCOS
Mostramos los datos de FLORES PONCE MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES PONCE MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos