FLORES JATIVA EVA MARIA
Informe ejecutivo de FLORES JATIVA EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FLORES JATIVA EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TT CESION EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | Apoderado Solidario | 31/12/2008 | 14/05/2009 |
ESTUDIO JURIDICO 4 SL | Apoderado | 11/05/2009 | |
VALENCIANA DE SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Administrador Solidario | 11/05/2009 |
VINCULACIONES DE FLORES JATIVA EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES JATIVA EVA MARIA
Apoderado Solidario
- Flores Jativa Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4989, L 2297, F 144, S 8, H V 36841, I/A 11 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-46
Administrador Solidario
- Flores Jativa Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5902, L 3208, F 59, S 8, H V 56667, I/A 4 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-46
Empresa: ESTUDIO JURIDICO 4 SL
Apoderado
- Flores Jativa Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049, L 1361, F 217, S 8, H V 73, I/A 9 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-46
Apoderado Solidario
- Belmonte Perez Maria Inmaculada
- Flores Jativa Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4989, L 2297, F 143, S 8, H V 36841, I/A 10 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-46
Información de FLORES JATIVA EVA MARIA
Mostramos los datos de FLORES JATIVA EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES JATIVA EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos