BELMONTE PEREZ MARIA INMACULADA
Informe ejecutivo de BELMONTE PEREZ MARIA INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BELMONTE PEREZ MARIA INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WLIP EMPRESA DE FORMACION SL | Administrador Unico | 28/01/2016 | |
ORGANIZACION ESTUDIO SOCIALES SL | Liquidador Unico | 23/04/2015 | |
TT CESION EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | Apoderado Solidario | 31/12/2008 |
VINCULACIONES DE BELMONTE PEREZ MARIA INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELMONTE PEREZ MARIA INMACULADA
Empresa: WLIP EMPRESA DE FORMACION SL
Administrador Unico
- Belmonte Perez Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10067, L 7349, F 80, S 8, H V 168882, I/A 1 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-46
Empresa: ORGANIZACION ESTUDIO SOCIALES SL
Liquidador Unico
- Belmonte Perez Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3983, L 1295, F 81, S 8, H V 17544, I/A 7 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-46
Empresa: ORGANIZACION ESTUDIO SOCIALES SL
Administrador Unico
- Belmonte Perez Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3983, L 1295, F 81, S 8, H V 17544, I/A 7 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-46
Empresa: VALENCIANA DE ESTUDIOS SOCIALES SL
Administrador Unico
- Belmonte Perez Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3983, L 1295, F 81, S 8, H V 17544, I/A 6 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-46
Apoderado Solidario
- Belmonte Perez Maria Inmaculada
- Flores Jativa Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4989, L 2297, F 143, S 8, H V 36841, I/A 10 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-46
Información de BELMONTE PEREZ MARIA INMACULADA
Mostramos los datos de BELMONTE PEREZ MARIA INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELMONTE PEREZ MARIA INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos