FITZPATRICK EDWARD
Informe ejecutivo de FITZPATRICK EDWARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FITZPATRICK EDWARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTOROLA SOLUTIONS ESPAÑA SA | Apoderado | 29/10/2013 | 09/12/2015 |
TELCEL SL | Consejero | 02/07/2009 | 17/02/2011 |
MOTOROLA SOLUTIONS ESPAÑA SA | Consejero | 24/03/2009 | 11/11/2010 |
SYMBOL TECHNOLOGIES SL | Consejero | 14/07/2009 | 06/07/2010 |
VINCULACIONES DE FITZPATRICK EDWARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FITZPATRICK EDWARD
Empresa: MOTOROLA SOLUTIONS ESPAÑA SA
Apoderado
- Black John
- Fitzpatrick Edward
- Kalarus Magdalena
- Miscicka Monika
- O'keef Jr. Robert
- Tobera Mariusz
- Zieba Joanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28788 , F 174, S 8, H M 6316, I/A 90 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-28
Empresa: MOTOROLA SOLUTIONS ESPAÑA SA
Apoderado
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28788 , F 167, S 8, H M 6316, I/A 82 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Empresa: TELCEL SA
Consejero
- Fitzpatrick Edward
- Gil Agudo Juan Carlos
- Rebollo Herrero Ignacio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11106 , F 214, S 8, H M 54364, I/A 65 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-28
Empresa: MOTOROLA ESPAÑA SA
Consejero
- Fitzpatrick Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26314 , F 11, S 8, H M 6316, I/A 70 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-28
Empresa: SYMBOL TECHNOLOGIES SL
Consejero
- Fitzpatrick Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942 , F 222, S 8, H M 28253, I/A 45 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-28
Empresa: SYMBOL TECHNOLOGIES SL
Consejero
- Fitzpatrick Edward
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942 , F 220, S 8, H M 28253, I/A 43 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
Empresa: TELCEL SA
Consejero
- Fitzpatrick Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11106 , F 211, S 8, H M 54364, I/A 59 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-131-28
Empresa: MOTOROLA ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Fitzpatrick Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26314 , F 1, S 8, H M 6316, I/A 58 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-28
Información de FITZPATRICK EDWARD
Mostramos los datos de FITZPATRICK EDWARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FITZPATRICK EDWARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos