FILGUEIRAS TENREIRO EDUARDO
Informe ejecutivo de FILGUEIRAS TENREIRO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FILGUEIRAS TENREIRO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTELCLIMA NARON SL | Administrador Solidario | 02/01/2013 | |
GALVENTUS INSTALACIONES SL | Socio Unico | 19/09/2011 | |
GALVENTUS INSTALACIONES SL | Administrador Unico | 19/09/2011 |
VINCULACIONES DE FILGUEIRAS TENREIRO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FILGUEIRAS TENREIRO EDUARDO
Empresa: CENDAN&FILGUERA SL
Administrador Solidario
- Bermudez Lopez Jose Antonio
- Filgueiras Tenreiro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 52, S 8, H C 49546, I/A 2 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-15
Empresa: CENDAN&FILGUERA SL
Administrador Solidario
- Bermudez Lopez Jose Antonio
- Filgueiras Tenreiro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 50, S 8, H C 49546, I/A 1 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-15
Empresa: INSTELCLIMA NARON SL
Administrador Solidario
- Cartelle Romero Angel
- Filgueiras Tenreiro Eduardo
- Gomez Yañez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3471 , F 130, S 8, H C 49488, I/A 1 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-15
Empresa: GALVENTUS INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Filgueiras Tenreiro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 169, S 8, H C 47860, I/A 1 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-15
Empresa: GALVENTUS INSTALACIONES SL
Socio Único
- Filgueiras Tenreiro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 169, S 8, H C 47860, I/A 1 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-15
Información de FILGUEIRAS TENREIRO EDUARDO
Mostramos los datos de FILGUEIRAS TENREIRO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FILGUEIRAS TENREIRO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos