BERMUDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de BERMUDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERMUDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES RUBIO DE MORALEDA DE ZAFAYONA SL | Socio Unico | 12/01/2021 | |
CONSTRUCCIONES RUBIO DE MORALEDA DE ZAFAYONA SL | Administrador Unico | 12/01/2021 | |
CENDAN&FILGUERA SL | Administrador Solidario | 01/04/2013 |
VINCULACIONES DE BERMUDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMUDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
Administrador Unico
- Bermudez Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 65, S 8, H GR 55722, I/A 1 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-18
Socio Único
- Bermudez Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 65, S 8, H GR 55722, I/A 1 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-18
Empresa: CENDAN&FILGUERA SL
Administrador Solidario
- Bermudez Lopez Jose Antonio
- Bouza Graña Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 52, S 8, H C 49546, I/A 2 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-15
Empresa: CENDAN&FILGUERA SL
Administrador Solidario
- Bermudez Lopez Jose Antonio
- Filgueiras Tenreiro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 52, S 8, H C 49546, I/A 2 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-15
Empresa: CENDAN&FILGUERA SL
Administrador Solidario
- Bermudez Lopez Jose Antonio
- Filgueiras Tenreiro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 50, S 8, H C 49546, I/A 1 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-15
Información de BERMUDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de BERMUDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMUDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos