FERRUSES CABALLER VICENTE
Informe ejecutivo de FERRUSES CABALLER VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERRUSES CABALLER VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERRANIA GEOMINERALES SL | Apoderado | 27/06/2017 | |
PLANTA SOLAR OTOS-ALBAIDA NUM. 25 SL | Administrador Unico | 10/11/2010 | |
PROTELLUS GESTION URBANISTICA SL | Administrador Unico | 02/02/2009 |
VINCULACIONES DE FERRUSES CABALLER VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRUSES CABALLER VICENTE
Empresa: FERRUSES SL
Liquidador Unico
- Ferruses Caballer Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4749, L 2059, F 17, S 8, H V 31503, I/A 20 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-46
Empresa: FERRUSES SL
Liquidador Unico
- Ferruses Caballer Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4749, L 2059, F 17, S 8, H V 31503, I/A 20 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-46
Empresa: SERRANIA GEOMINERALES SL
Apoderado
- Ferruses Caballer Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10302, L 7583, F 198, S 8, H V 176854, I/A 3 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-46
Empresa: FERRUSES SL
Administrador Unico
- Ferruses Caballer Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4749, L 2059, F 17, S 8, H V 31503, I/A 18 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-46
Empresa: LOGISTIC MORVEDRE SL
Apoderado
- Ferruses Caballer Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4680, L 1990, F 166, S 8, H V 30018, I/A 5 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-46
Consejero Delegado Mancomunado
- Ferruses Caballer Vicente
- LOGISTIC MORVEDRE SL
Consejero
- Ferruses Caballer Vicente
- LOGISTIC MORVEDRE SL
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9257, L 6540, F 128, S 8, H V 141400, I/A 3 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferruses Caballer Vicente
- Galan Alcaina Juan
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5051, L 2359, F 25, S 8, H V 38178, I/A 21 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-46
Consejero Delegado Mancomunado
- Beneito Gomis Jose Luis
- Ferruses Caballer Vicente
- GRUPO ESCOTO MAPA SL
- KORCULA MARINA 2005 SL
- LOGISTIC MORVEDRE SL
Consejero
- Beneito Gomis Jose Luis
- Ferruses Caballer Vicente
- GRUPO ESCOTO MAPA SL
- KORCULA MARINA 2005 SL
- LOGISTIC MORVEDRE SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9257, L 6540, F 126, S 8, H V 141400, I/A 1 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-46
Empresa: PLANTA SOLAR OTOS-ALBAIDA NUM. 25 SL
Administrador Unico
- Ferruses Caballer Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8870, L 6156, F 78, S 8, H V 128436, I/A 3 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-46
Empresa: PROTELLUS GESTION URBANISTICA SL
Administrador Unico
- Ferruses Caballer Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8233, L 5524, F 152, S 8, H V 106458, I/A 3 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-46
Información de FERRUSES CABALLER VICENTE
Mostramos los datos de FERRUSES CABALLER VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRUSES CABALLER VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos