ESPECIALISTAS EN SERVICIOS EXTERNALIZADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ciril Amorós, 8
Código Postal 46004
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESPECIALISTAS EN SERVICIOS EXTERNALIZADOS SL
CIF B98305147
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Otro acabado de edificios
Fecha de Constitución 01/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gonzalez Garcia Francisco
VINCULACIONES DE ESPECIALISTAS EN SERVICIOS EXTERNALIZADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPECIALISTAS EN SERVICIOS EXTERNALIZADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Garcia Francisco | Administrador Unico | 25/07/2014 | 12/12/2023 |
Gonzalez Garcia Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2014 | 12/12/2023 |
Gonzalez Garcia Francisco | Liquidador Unico | 12/12/2023 | 12/12/2023 |
Gonzalez Garcia Francisco | Socio Unico | 25/07/2014 | 12/12/2023 |
Beneito Gomis Jose Luis | Consejero Delegado Mancomunado | 21/12/2010 | 02/04/2014 |
Beneito Gomis Jose Luis | Consejero | 21/12/2010 | 02/04/2014 |
Beneito Gomis Jose Luis | Consejero Delegado Solidario | 13/01/2014 | 02/04/2014 |
Gonzalez Garcia Francisco | Secretario | 13/01/2014 | 02/04/2014 |
Gonzalez Garcia Francisco | Consejero | 13/01/2014 | 02/04/2014 |
GRUPO ESCOTO MAPA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 21/12/2010 | 02/04/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESPECIALISTAS EN SERVICIOS EXTERNALIZADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9257, L 6540, F 129, S 8, H V 141400, I/A 8 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9257, L 6540, F 129, S 8, H V 141400, I/A 8 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9257, L 6540, F 129, S 8, H V 141400, I/A 8 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9257, L 6540, F 129, S 8, H V 141400, I/A 8 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9257, L 6540, F 129, S 8, H V 141400, I/A 8 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9257, L 6540, F 129, S 8, H V 141400, I/A 7 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-46
- C/ CIRILO AMOROS 8 2 3 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9257, L 6540, F 129, S 8, H V 141400, I/A 6 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9257, L 6540, F 129, S 8, H V 141400, I/A 6 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9257, L 6540, F 129, S 8, H V 141400, I/A 6 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9257, L 6540, F 129, S 8, H V 141400, I/A 5 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-46