FERRO BLANCO MARCOS
Informe ejecutivo de FERRO BLANCO MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRO BLANCO MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EINKOR TEKNOLOGIA SL | Administrador Unico | 15/02/2013 | |
ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SLL | Secretario | 04/01/2010 | |
ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SLL | Consejero | 04/01/2010 |
VINCULACIONES DE FERRO BLANCO MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRO BLANCO MARCOS
Empresa: EINKOR TEKNOLOGIA SL
Administrador Unico
- Ferro Blanco Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5344 , F 184, S 8, H BI 61687, I/A 1 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-48
Empresa: ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SL
Consejero
- Ferro Blanco Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4615 , F 60, S 8, H BI 43915, I/A 7 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-48
Empresa: ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SL
Apoderado Mancomunado
- Aguirre Torre Ivan
- Domingo Perez Jorge
- Ferro Blanco Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4615 , F 60, S 8, H BI 43915, I/A 6 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-48
Empresa: ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SL
Consejero
- Aguirre Torre Ivan
- Domingo Perez Jorge
- Elorriaga Astigarraga Eneko
- Ferro Blanco Marcos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4615 , F 59, S 8, H BI 43915, I/A 5 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-48
Empresa: ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SL
Consejero
- Aguirre Torre Ivan
- Domingo Perez Jorge
- Elorriaga Astigarraga Eneko
- Ferro Blanco Marcos
Presidente
Secretario
- Ferro Blanco Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4615 , F 59, S 8, H BI 43915, I/A 5 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-48
Empresa: ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SLL
Consejero
- Aguirre Torre Ivan
- Domingo Perez Jorge
- Elorriaga Astigarraga Eneko
- Ferro Blanco Marcos
Presidente
Secretario
- Ferro Blanco Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4615 , F 58, S 8, H BI 43915, I/A 4 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-48
Información de FERRO BLANCO MARCOS
Mostramos los datos de FERRO BLANCO MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRO BLANCO MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos