ELORRIAGA ASTIGARRAGA ENEKO
Informe ejecutivo de ELORRIAGA ASTIGARRAGA ENEKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELORRIAGA ASTIGARRAGA ENEKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRINKIKO SL | Administrador Solidario | 26/11/2020 | |
ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SL | Apoderado | 10/01/2013 | |
ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SL | Consejero | 28/09/2011 | |
ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SLL | Presidente | 04/01/2010 | |
ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SLL | Consejero | 04/01/2010 |
VINCULACIONES DE ELORRIAGA ASTIGARRAGA ENEKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELORRIAGA ASTIGARRAGA ENEKO
Empresa: TRINKIKO SL
Administrador Solidario
- Elorriaga Astigarraga Eneko
- Garcia Mateos Maria Victoria
- Malet De Gorostiza Katrin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5962 , F 199, S 8, H BI 75907, I/A 1 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-48
Empresa: E. B. S. IRTENBIDEAK SL
Administrador Solidario
- Aguirre Torre Ivan
- Domingo Perez Jorge
- Elorriaga Astigarraga Eneko
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 3, S 8, H BI 62381, I/A 2 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-48
Empresa: E. B. S. IRTENBIDEAK SL
Administrador Solidario
- Aguirre Torre Ivan
- Domingo Perez Jorge
- Elorriaga Astigarraga Eneko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5380 , F 1, S 8, H BI 62381, I/A 1 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-48
Empresa: ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SL
Apoderado
- Aguirre Torre Ivan
- Domingo Perez Jorge
- Elorriaga Astigarraga Eneko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4615 , F 60, S 8, H BI 43915, I/A 6 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-48
Empresa: ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SL
Consejero
- Aguirre Torre Ivan
- Domingo Perez Jorge
- Elorriaga Astigarraga Eneko
- Ferro Blanco Marcos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4615 , F 59, S 8, H BI 43915, I/A 5 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-48
Empresa: ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SL
Consejero
- Aguirre Torre Ivan
- Domingo Perez Jorge
- Elorriaga Astigarraga Eneko
- Ferro Blanco Marcos
Presidente
- Elorriaga Astigarraga Eneko
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4615 , F 59, S 8, H BI 43915, I/A 5 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-48
Empresa: ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SLL
Consejero
- Aguirre Torre Ivan
- Domingo Perez Jorge
- Elorriaga Astigarraga Eneko
- Ferro Blanco Marcos
Presidente
- Elorriaga Astigarraga Eneko
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4615 , F 58, S 8, H BI 43915, I/A 4 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-48
Información de ELORRIAGA ASTIGARRAGA ENEKO
Mostramos los datos de ELORRIAGA ASTIGARRAGA ENEKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELORRIAGA ASTIGARRAGA ENEKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos