FERRERAS ROBLES MARIA NIEVES
Informe ejecutivo de FERRERAS ROBLES MARIA NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRERAS ROBLES MARIA NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TASK STAFFING AGROEMPLEA ETT SL | Apoderado | 29/07/2016 | 11/10/2019 |
TALENT SAVIOR SL | Apoderado | 27/07/2016 | 08/10/2019 |
TALENT SAVIOR SL | Consejero | 05/12/2012 | 22/07/2016 |
VINCULACIONES DE FERRERAS ROBLES MARIA NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRERAS ROBLES MARIA NIEVES
Empresa: CORNERJOB STAFFING ETT SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barragan Labarias Sara Teresa
- Ferreras Robles Maria De Las Nieves
- Ferreras Robles Maria Nieves
- Gomez Crespo Maria Jose
- Piulachs Marco Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38028 , F 202, S 8, H M 351170, I/A 30 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Empresa: CORNERJOB RRHH SL
Apoderado
- Ferreras Robles Maria De Las Nieves
- Ferreras Robles Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30481 , F 69, S 8, H M 548533, I/A 14 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-28
Empresa: ASCENDENT STAFF E. T. T. SL
Apoderado
- Ferreras Robles Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30532 , F 200, S 8, H M 351170, I/A 23 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-28
Empresa: ASCENDENT R.R.H.H. SL
Apoderado
- Ferreras Robles Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30481 , F 65, S 8, H M 548533, I/A 7 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-28
Empresa: ASCENDENT R.R.H.H. SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aritio Muñoz Rafael
- Aritio Saavedra Juan Pedro
- Ferreras Robles Maria Nieves
- Perinat Escriva De Romani Jaime
- Sartorius Carvajal Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30481 , F 65, S 8, H M 548533, I/A 6 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Empresa: ASCENDENT R.R.H.H. SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aritio Muñoz Rafael
- Aritio Saavedra Juan Pedro
- Ferreras Robles Maria Nieves
- Perinat Escriva De Romani Jaime
- Sartorius Carvajal Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30481 , F 60, S 8, H M 548533, I/A 1 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-28
Información de FERRERAS ROBLES MARIA NIEVES
Mostramos los datos de FERRERAS ROBLES MARIA NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRERAS ROBLES MARIA NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos