FERRERAS ROBLES MARIA DE LAS NIEVES
Informe ejecutivo de FERRERAS ROBLES MARIA DE LAS NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRERAS ROBLES MARIA DE LAS NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TASK STAFFING AGROEMPLEA ETT SL | Apoderado | 17/01/2013 | 11/10/2019 |
TALENT SAVIOR SL | Apoderado | 17/01/2013 | 08/10/2019 |
VINCULACIONES DE FERRERAS ROBLES MARIA DE LAS NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRERAS ROBLES MARIA DE LAS NIEVES
Empresa: CORNERJOB STAFFING ETT SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barragan Labarias Sara Teresa
- Ferreras Robles Maria De Las Nieves
- Ferreras Robles Maria Nieves
- Gomez Crespo Maria Jose
- Piulachs Marco Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38028 , F 202, S 8, H M 351170, I/A 30 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Empresa: CORNERJOB RRHH SL
Apoderado
- Ferreras Robles Maria De Las Nieves
- Ferreras Robles Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30481 , F 69, S 8, H M 548533, I/A 14 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-28
Empresa: ASCENDENT R.R.H.H. SL
Apoderado
- Ferreras Robles Maria De Las Nieves
- Sartorius Carvajal Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30481 , F 63, S 8, H M 548533, I/A 2 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Empresa: ASCENDENT STAFF E. T. T. SL
Apoderado
- Ferreras Robles Maria De Las Nieves
- Sartorius Carvajal Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19919 , F 53, S 8, H M 351170, I/A 14 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Información de FERRERAS ROBLES MARIA DE LAS NIEVES
Mostramos los datos de FERRERAS ROBLES MARIA DE LAS NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRERAS ROBLES MARIA DE LAS NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos