FERRER SOLA JULIA
Informe ejecutivo de FERRER SOLA JULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRER SOLA JULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAMPERA MERCAT DEL PEIX SL | Administrador Unico | 31/07/2023 | |
FRIGORIFICS FERRER SA | REPR.143 RRM | 18/02/2022 | |
PEIXOS MES FRED SL | REPR.143 RRM | 14/02/2022 | |
GRUP FERRER SOLA SL | Administrador Unico | 12/01/2021 | |
XALOC DE MAR SL | Administrador Unico | 30/12/2019 | |
AUSA FUTUR SA | REPR.143 RRM | 28/09/2018 | |
AUSA FUTUR SA | REPR.143 RRM | 06/02/2014 |
VINCULACIONES DE FERRER SOLA JULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER SOLA JULIA
Empresa: SAMPERA MERCAT DEL PEIX SL
Administrador Unico
- Ferrer Sola Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48086 , F 79, S 8, H B 571853, I/A 4 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-08
Empresa: FRIGORIFICS FERRER SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Ferrer Sola Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44571 , F 88, S 8, H B 14263, I/A 48 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: FRIGORIFICS FERRER SA
Administrador Unico
- Ferrer Sola Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44571 , F 88, S 8, H B 14263, I/A 48 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: PEIXOS MES FRED SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Ferrer Sola Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42568 , F 8, S 8, H B 410088, I/A 7 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-08
Empresa: PEIXOS MES FRED SL
Administrador Unico
- Ferrer Sola Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42568 , F 8, S 8, H B 410088, I/A 7 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-08
Empresa: FROZEN FOODS SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Ferrer Sola Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30153 , F 151, S 8, H M 542720, I/A 13 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Empresa: GRUP FERRER SOLA SL
Administrador Unico
- Ferrer Sola Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47607 , F 93, S 8, H B 556933, I/A 1 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-08
Empresa: XALOC DE MAR SL
Administrador Unico
- Ferrer Sola Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47173 , F 58, S 8, H B 543522, I/A 1 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-5-08
Empresa: FRIGORIFICS FERRER SA
Administrador Unico
- Ferrer Sola Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44571 , F 83, S 8, H B 14263, I/A 40 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-08
Empresa: AUSA FUTUR SA
Consejero
- ALBA ANDREA DIVISIO SL
- Arroyo Perez Manuel
- Comella Benet Joaquim
- CORPORACION METALURGICA WORLDWIDE SL
- Escola Del Treball Del Ripolles Fundacio Privada E
- Font Fabrego Joan
- Font Fabrego Josep
- FRIGORIFICS FERRER SA
- Griera Perramon David
- Jutglar Iglesias Josep
- SEIDOR SA
- TECNIQUES D'ESTAMPACIO I EMBUTICIO DE METALLS SA
- Terradellas Arcarons Josep
MBRO.COM.EJE
PRE.COMS.EJE
PRES.EJECUT.
REPR.143 RRM
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44597 , F 174, S 8, H B 369740, I/A 20 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-08
VER MAS ACTOS
Información de FERRER SOLA JULIA
Mostramos los datos de FERRER SOLA JULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER SOLA JULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos