ESCOLA DEL TREBALL DEL RIPOLLES FUNDACIO PRIVADA E
Informe ejecutivo de ESCOLA DEL TREBALL DEL RIPOLLES FUNDACIO PRIVADA E
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCOLA DEL TREBALL DEL RIPOLLES FUNDACIO PRIVADA E
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUSA FUTUR SA | MBRO.COM.EJE | 28/09/2018 | |
AUSA FUTUR SA | Consejero | 28/09/2018 | |
AUSA FUTUR SA | MBRO.COM.EJE | 16/10/2012 | |
AUSA FUTUR SA | Consejero | 16/10/2012 |
VINCULACIONES DE ESCOLA DEL TREBALL DEL RIPOLLES FUNDACIO PRIVADA E
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOLA DEL TREBALL DEL RIPOLLES FUNDACIO PRIVADA E
Empresa: MATRIX SA
Consejero
- Carlos Palau Mallol
- Escola Del Treball Del Ripolles Fundacio Privada E
- Ramon Mena Castany
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 157, S 8, H GI 5188, I/A 43 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-17
Empresa: MATRIX SA
Consejero
- Carlos Palau Mallol
- Escola Del Treball Del Ripolles Fundacio Privada E
- Ramon Mena Castany
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 157, S 8, H GI 5188, I/A 41 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-17
Empresa: VALLES TERCER CINTURON SA
Administrador Solidario
- Escola Del Treball Del Ripolles Fundacio Privada E
- Palau Mallol Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25024 , F 63, S 8, H B 82229, I/A 22 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-08
Empresa: VALLES TERCER CINTURON SA
Administrador Solidario
- Escola Del Treball Del Ripolles Fundacio Privada E
- Palau Mallol Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25024 , F 63, S 8, H B 82229, I/A 22 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-08
Empresa: MATRIX SA
Consejero
- Carlos Palau Mallol
- Escola Del Treball Del Ripolles Fundacio Privada E
- Ramon Mena Castany
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 156, S 8, H GI 5188, I/A 39 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-17
Empresa: AUSA FUTUR SA
Consejero
- ALBA ANDREA DIVISIO SL
- Arroyo Perez Manuel
- Comella Benet Joaquim
- CORPORACION METALURGICA WORLDWIDE SL
- Escola Del Treball Del Ripolles Fundacio Privada E
- Font Fabrego Joan
- Font Fabrego Josep
- FRIGORIFICS FERRER SA
- Griera Perramon David
- Jutglar Iglesias Josep
- SEIDOR SA
- TECNIQUES D'ESTAMPACIO I EMBUTICIO DE METALLS SA
- Terradellas Arcarons Josep
MBRO.COM.EJE
- ALBA ANDREA DIVISIO SL
- Comella Benet Joaquim
- CORPORACION METALURGICA WORLDWIDE SL
- Escola Del Treball Del Ripolles Fundacio Privada E
- Font Fabrego Joan
- Terradellas Arcarons Josep
PRE.COMS.EJE
PRES.EJECUT.
REPR.143 RRM
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44597 , F 174, S 8, H B 369740, I/A 20 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-08
Empresa: VALLES TERCER CINTURON SA
Administrador Solidario
- Escola Del Treball Del Ripolles Fundacio Privada E
- Palau Mallol Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25024 , F 62, S 8, H B 82229, I/A 19 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-08
Empresa: AUSA FUTUR SA
Consejero
- ALBA ANDREA DIVISIO SL
- CATALUNYA BANC SA
- Comella Benet Joaquim
- Escola Del Treball Del Ripolles Fundacio Privada E
- Font Fabrego Joan
- Font Fabrego Josep
- Jutglar Iglesias Josep
- METALURGICA CATALANA SA
- Terradellas Arcarons Josep
- UNNIM BANC SA
MBRO.COM.EJE
- ALBA ANDREA DIVISIO SL
- Comella Benet Joaquim
- Escola Del Treball Del Ripolles Fundacio Privada E
- Font Fabrego Joan
- METALURGICA CATALANA SA
- Terradellas Arcarons Josep
PRE.COMS.EJE
PRES.EJECUT.
REPR.143 RRM
S.NO.C.CO.EJ
Secretario No Consejero
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40472 , F 39, S 8, H B 369740, I/A 5 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-08
Empresa: VALLES TERCER CINTURON SA
Administrador Solidario
- Escola Del Treball Del Ripolles Fundacio Privada E
- Palau Mallol Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25024 , F 62, S 8, H B 82229, I/A 18 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-08
Información de ESCOLA DEL TREBALL DEL RIPOLLES FUNDACIO PRIVADA E
Mostramos los datos de ESCOLA DEL TREBALL DEL RIPOLLES FUNDACIO PRIVADA E que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOLA DEL TREBALL DEL RIPOLLES FUNDACIO PRIVADA E, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos