FERRER ROSSI JOSE LUIS
Informe ejecutivo de FERRER ROSSI JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRER ROSSI JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMENTERIO MANCOMUNADO BAHIA DE CADIZ SA | Gerente | 27/01/2015 | |
CEMENTERIO MANCOMUNADO BAHIA DE CADIZ SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/01/2015 | |
SEREMFOR CADIZ SL | Apoderado | 08/07/2013 |
VINCULACIONES DE FERRER ROSSI JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER ROSSI JOSE LUIS
Empresa: CONFECAMARA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ferrer Rossi Jose Luis
- Juan Pascual Angel
- Sanchez Rojas Javier
- Urraca Pinzon Miguel
Liquidador
Presidente
Secretario
- Ferrer Rossi Jose Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2041 , F 153, S 8, H CA 43071, I/A 3 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-11
Empresa: SEREMFOR CADIZ SL
Secretario No Consejero
- Ferrer Rossi Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2054 , F 170, S 8, H CA 14251, I/A 14 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-11
Consejero
Gerente
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 16, S 8, H CA 9998, I/A 41 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-11
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrer Rossi Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1821 , F 162, S 8, H CA 687, I/A 21 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-11
Gerente
- Ferrer Rossi Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1821 , F 162, S 8, H CA 687, I/A 20 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-11
Empresa: SEREMFOR CADIZ SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Ferrer Rossi Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2054 , F 169, S 8, H CA 14251, I/A 12 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-11
Empresa: SEREMFOR CADIZ SL
Apoderado
- Ferrer Rossi Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2054 , F 169, S 8, H CA 14251, I/A 11 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-11
Empresa: CONFECAMARA SL
Consejero
- Ferrer Rossi Jose Luis
Presidente
Secretario
- Ferrer Rossi Jose Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2041 , F 152, S 8, H CA 43071, I/A 2 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-11
Empresa: CONFECAMARA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Ferrer Rossi Jose Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2041 , F 152, S 8, H CA 43071, I/A 2 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-11
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 15, S 8, H CA 9998, I/A 39 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-221-11
VER MAS ACTOS
Información de FERRER ROSSI JOSE LUIS
Mostramos los datos de FERRER ROSSI JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER ROSSI JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos