BORDONS CUBEIRO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de BORDONS CUBEIRO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORDONS CUBEIRO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CADIZ SA | Vicepresidente | 16/01/2012 | 20/01/2016 |
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CADIZ SA | Consejero | 18/12/2009 | 20/01/2016 |
VINCULACIONES DE BORDONS CUBEIRO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORDONS CUBEIRO MARIA DEL CARMEN
Consejero
Gerente
Presidente
Vicepresidente
- Bordons Cubeiro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 16, S 8, H CA 9998, I/A 41 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-11
Vicepresidente
- Bordons Cubeiro Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 14, S 8, H CA 9998, I/A 37 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-11
Consejero
- Bordons Cubeiro Maria Del Carmen
- Cuevas Elduque Maria Luisa De Las
- Romani Cantera Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 14, S 8, H CA 9998, I/A 35 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-11
Consejero
- Bordons Cubeiro Maria Del Carmen
- Cuevas Elduque Maria Luisa De Las
- Garcia Agullo Y Orduña Enrique P
- Jones Muñoz Alejandro
- Martinez Rodriguez Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 13, S 8, H CA 9998, I/A 33 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-11
Información de BORDONS CUBEIRO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de BORDONS CUBEIRO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORDONS CUBEIRO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos