FERRER ORTIZ ROCIO
Informe ejecutivo de FERRER ORTIZ ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERRER ORTIZ ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUCRO SL | Presidente | 28/04/2021 | |
SALVATIERRA 29 SL | Vicepresidente | 27/04/2021 | |
SUCRO SL | Apoderado Mancomunado | 04/04/2018 | |
SALVATIERRA 29 SL | Apoderado Mancomunado | 29/03/2018 | |
SALVATIERRA 29 SL | Consejero | 23/02/2018 |
VINCULACIONES DE FERRER ORTIZ ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER ORTIZ ROCIO
Empresa: SALVATIERRA 29 SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Ferrer Ortiz Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6187, L 3493, F 149, S 8, H V 62645, I/A 13 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-46
Empresa: SUCRO SL
Apoderado Mancomunado
- Ferrer Ortiz Agustin
- Ferrer Ortiz Rocio
- Fuertes Redon Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3480, L 793, F 175, S 8, H V 10996, I/A 26 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-46
Empresa: SALVATIERRA 29 SL
Apoderado Mancomunado
- Ferrer Ortiz Agustin
- Ferrer Ortiz Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6187, L 3493, F 149, S 8, H V 62645, I/A 11 (29/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-46
Empresa: SALVATIERRA 29 SL
Consejero
- Ferrer Ortiz Agustin
- Ferrer Ortiz Rocio
- Ortiz Lopez Josefina
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6187, L 3493, F 148, S 8, H V 62645, I/A 10 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-46
Información de FERRER ORTIZ ROCIO
Mostramos los datos de FERRER ORTIZ ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER ORTIZ ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos